STOMCENTRUM, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STOMCENTRUM, spol. s r.o. (48952354) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komenského 182, 28002 Kolín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1994 a je stále aktivní. STOMCENTRUM, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STOMCENTRUM, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STOMCENTRUM, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30324 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48952354 | |
Jméno: | STOMCENTRUM, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.1994 |
Zapsána dne: | 13.7.1994 | |
Datum sepsání společnské smlouvy : 27.1.1994 | 13.7.1994 - 29.3.2016 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 182, Kolín 28002, Česká republika | 29.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského ul.č.182 , Kolín IV. , Česká republika | 13.7.1994 - 29.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.3.2016 |
pronájem zařízení | 20.3.1996 - 29.3.2016 |
pronájem budov | 13.7.1994 - 29.3.2016 |
Jednatel | MUDr. Silvie Vlachá |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2014 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Větrovská |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2015 |
Adresa | Malešovská 482, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Radek Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 |
Adresa | U Borků 657, 28002 Kolín |
jednatel | Lubor Pohořelický |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 |
Adresa | Radovesnická 123, 28002 Kolín |
Jednatel | MUDr. Silvie Vlachá |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2014 do 28.12.2016 |
Adresa | Na Magistrále 859, 28002 Kolín |
Jednatel | MUDr. Zdeňka Větrovská |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2015 do 28.12.2016 |
Adresa | Malešovská 482, 28401 Kutná Hora |
jednatel | MUDr. Alena Benová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2014 do 21.11.2014 |
Adresa | Funkeho 925, 28002 Kolín |
jednatel | MUDr. Ivana Roubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1998 do 31.5.2014 |
Adresa | Tyršova 765, Kolín II |
jednatel | MUDr. Alena Benová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1998 do 31.5.2014 |
Adresa | Jateční 797, Kolín IV |
Jednatel | MUDr. Blanka Magátová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 18.12.1998 |
Adresa | Benešova ul.č.968 , Kolín II. |
Jednatel | MUDr. Věra Budská |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1994 do 18.12.1998 |
Adresa | Zborovská ul. č.640, Český Brod |
IČO (identifikační číslo): | 48952354 |
---|---|
Jméno: | STOMCENTRUM, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Komenského 182, Kolín 28000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 8. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Pohořelický |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lubor Pohořelický |
IČO: | 48952354 |
---|---|
Firma: | STOMCENTRUM, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Kolín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 1994 |
Sídlo: | Komenského 182, Kolín 28002 |
---|
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |