STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" (62303856) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dráhy 178, 74401 Frenštát pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 9. 1994 STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62303856 | |
Jméno: | STOLAB, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.9.1994 |
Zapsána dne: | 27.9.1994 | |
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6.9.2022, osvědčeném formou notářského zápisu, sepsaného notářem JUDr. Petrem Filipem Schindlerem, NZ 92/2022, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 6.9.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.2019 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.9.1994 - 18.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dráhy 178, Frenštát pod Radhoštěm 74401, Česká republika | 18.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Dráhy 178 , Frenštát pod Radh. 74401, Česká republika | 27.9.1994 - 18.2.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba dentálních potřeb pro stomatologickou praxi | 18.2.2019 |
výroba dentálních potřeb pro stomatologickou praxi | 27.9.1994 - 18.2.2019 |
Jednatel | MUDr. Petr Psota |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2019 |
Adresa | Dvořákova 1436, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
Jednatel | MUDr. Hana Neuwirthová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2019 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1193, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Petr Psota |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 18.2.2019 |
Adresa | Dvořákova 1436, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Hana Neuwirthová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.2.2019 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1193, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Hana Neuwirthová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1193, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Hana Neuwirthová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2011 do 30.11.2016 |
Adresa | Sídl. Beskydské 1193, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Petr Psota |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2011 do 11.11.2015 |
Adresa | Dvořákova 1436, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | Ing. Jaroslav Psota |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.1997 do 23.12.2011 |
Adresa | Zámecká 7 , 70100 Ostrava 1 |
jednatel | MUDr. Petr Psota |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2002 do 23.12.2011 |
Adresa | Dolní 497, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
jednatel | MUDr. Petr Psota |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1994 do 4.7.2002 |
Adresa | Beskydské sídl. 1195 , 74401 Frenštát p.R. |
jednatel | Ing. Jaroslav Psota |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1994 do 24.10.1997 |
Adresa | Zámecká 7 , 70100 Ostrava 1 |
IČO: | 62303856 |
---|---|
Firma: | STOLAB, spol. s r.o., "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Frenštát pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 9. 1994 |
Sídlo: | Dráhy 178, Frenštát pod Radhoštěm 74401 |
---|
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |