STIPARE Group s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STIPARE Group s.r.o. v likvidaci (06697054) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lazecká 35, 73511 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2017 a je stále aktivní. STIPARE Group s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o STIPARE Group s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STIPARE Group s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 72969 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06697054 | |
Jméno: | STIPARE Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.2017 |
Zapsána dne: | 19.12.2017 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 15.6.2023 byla společnost zrušena ke dni 15.6.2023 s likvidací. | 15.6.2023 |
Základní kapitál | 15 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lazecká 35, Orlová 73511, Česká republika | 19.12.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.12.2017 |
jednatel | Tomáš Kroček |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2017 |
Adresa | Na Michalůvce 1326/10, 73564 Havířov |
jednatel | Roman Slowik |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2021 |
Adresa | Fibichova 1593/19, 73506 Karviná |
jednatel | Roman Slowik |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2017 do 27.10.2021 |
Adresa | 317, 73953 Třanovice |
jednatel | Lesana Drnzíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2017 do 11.3.2020 |
Adresa | Belehradská 2514/2 , 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce |
IČO (identifikační číslo): | 06697054 |
---|---|
Jméno: | STIPARE Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lazecká 35, Orlová 73511 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Slowik |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Kroček |
IČO: | 06697054 |
---|---|
Firma: | STIPARE Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2017 |
Sídlo: | Lazecká 35, Orlová 73511 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba průmyslových krmiv |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |