STIMEX Energy s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STIMEX Energy s.r.o. (25563572) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Valy 310, 68604 Kunovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 1999 a je stále aktivní. STIMEX Energy s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STIMEX Energy s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STIMEX Energy s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33887 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25563572 | |
Jméno: | STIMEX Energy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.5.1999 |
Zapsána dne: | 10.5.1999 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod valy 310, Kunovice 68604, Česká republika | 10.5.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.5.1999 |
jednatel | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 |
Adresa | 564, 68711 Topolná |
jednatel | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 4.6.2020 |
Adresa | Pod Svahy 1003, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1999 do 20.1.2017 |
Adresa | Pod valy 310, 68604 Kunovice |
jednatel | Milan Janíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1999 do 6.2.2002 |
Adresa | Schwaigrova 3, 61700 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25563572 |
---|---|
Jméno: | STIMEX Energy s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod valy 310, Kunovice 68604 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladan Šonka |
---|
IČO: | 25563572 |
---|---|
Firma: | STIMEX Energy s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Kunovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 1999 |
Sídlo: | Pod Valy 310, Kunovice 68604 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |