ŠTILEC spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠTILEC spol. s r.o. (26067056) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 520, 37007 Kamenný Újezd. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 2003 a je stále aktivní. ŠTILEC spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ŠTILEC spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠTILEC spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26067056 | |
Jméno: | ŠTILEC spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.2003 |
Zapsána dne: | 9.10.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 520, Kamenný Újezd 37007, Česká republika | 9.10.2003 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 9.10.2003 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 9.10.2003 |
jednatel | Šárka Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2003 |
Adresa | Jasanová 21, 37008 České Budějovice |
jednatel | Ivan Kotisa |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 |
Adresa | 520, 37007 Kamenný Újezd |
jednatel | Ivan Kotisa |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2003 |
Adresa | , Kamenný Újezd 520, 370 07 České Budějovice |
jednatel | Šárka Kotisová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | 520, 37007 Kamenný Újezd |
jednatel | Šárka Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2003 do 25.11.2016 |
Adresa | Jasanová 21, 37008 České Budějovice |
jednatel | Ivan Kotisa |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2003 do 14.1.2016 |
Adresa | , Kamenný Újezd 520, 370 07 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 26067056 |
---|---|
Jméno: | ŠTILEC spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 10. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 520, Kamenný Újezd 37007 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Kotisa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Šárka Kotisová |
IČO: | 26067056 |
---|---|
Firma: | ŠTILEC spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Kamenný Újezd |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 2003 |
Sídlo: | 520, Kamenný Újezd 37007 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |