STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25837257) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Skotnici 20/17, 71100 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 1999 STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20728 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25837257 | |
Jméno: | STIKAR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.5.1999 |
Zapsána dne: | 24.5.1999 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.5.2017, č.j. 29Cm 194/2016-9, které nabylo právní moci dne 6.6.2017, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 20.6.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Skotnici 20/17, Ostrava 71100, Česká republika | 12.12.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Nám. J. Nerudy 624/15, Ostrava - Poruba 70800, Česká republika | 15.11.2001 - 12.12.2005 |
Adresa: | Nádražní 73a, Ostrava - Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 24.5.1999 - 15.11.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje | 24.5.1999 - 11.10.2005 |
zprostředkování obchodu | 24.5.1999 - 11.10.2005 |
hostinská činnost | 24.5.1999 - 27.7.2017 |
jednatel | Ranko Stijačić |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 |
Adresa | Gen. Janka 1154/2, 70900 Ostrava |
jednatel | Ranko Stijačič |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2005 do 21.1.2014 |
Adresa | Maroldova 3, 70200 Ostrava |
jednatel | Raif Kačar |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2005 do 3.12.2013 |
Adresa | Jiříkovského 64, 70030 Ostrava |
jednatel | Raif Kačar |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 12.12.2005 |
Adresa | Jiříkovského 64, 70030 Ostrava-Dubina |
jednatel | Ranko Stijačič |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 12.12.2005 |
Adresa | Maroldova 3, 70200 Ostrava |
jednatel | Kateřina Vietorisová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 12.12.2005 |
Adresa | Nádražní 73a, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25837257 |
---|---|
Jméno: | STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 5. 1999 |
Sídlo: | Na Skotnici 20/17, Ostrava 71100 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Ranko Stijačić |
---|
IČO: | 25837257 |
---|---|
Firma: | STIKAR spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 5. 1999 |
Sídlo: | Na Skotnici 20/17, Ostrava 71100 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |