ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. (43832946) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jordánská 366/1, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 1991 ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 5. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 636 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43832946 | |
Jméno: | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.12.1991 |
Zapsána dne: | 5.12.1991 | |
Na společnost ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 438 32 946, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 25.5.2011 s rozhodným dnem slou čení 1.1.2011 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ŠTIČÍ LÍHEŇ, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, IČ 407 26 509, jako zanikající společnosti. Společnost ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 438 32 946 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ŠTIČÍ LÍHEŇ, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, IČ 407 26 509, dosud zaps ané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 357. | 5.8.2011 | |
Na společnost ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 438 32 946, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 17.5.2010 s rozhodným dnem 1.1.2010 veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti ICHTEX spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 407 26 517, jako zanikající společnosti. Společnost ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 438 32 946 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ICHTEX spol. s.r.o. se sídlem Tábor, Jordánská 366, PSČ 390 01, IČ 407 26 517, dosu d zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 363. | 18.11.2010 | |
Společnost zastupuje její jednatel pan Ing. Oldřich Pecha. Za společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis s označením "jednatel". Kmenové jmění společnosti činí 105. 000,- Kčs, slovy jednostopěttisíc korun čsl. Výše vkladu každého ze společníků činí 35. 000,- Kčs. | 5.12.1991 - 21.9.1994 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jordánská 366/1, Tábor 39001, Česká republika | 29.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jordánská 366, Tábor 39001, Česká republika | 9.8.2005 - 29.9.2016 |
Adresa: | Jordánská 366, Tábor , Česká republika | 21.9.1994 - 9.8.2005 |
Adresa: | , Tábor , Česká republika | 5.12.1991 - 21.9.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 28.12.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.12.2010 |
ubytovací služby | 18.10.2007 - 28.12.2010 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 20.2.2007 - 28.12.2010 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 20.2.2007 - 28.12.2010 |
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava | 20.2.2007 - 28.12.2010 |
zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu pokud jde o zvířata uvedená v bodě živočišná výroba d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu | 11.4.2006 |
zemědělská výroba: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného p rávního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků - živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní - produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu pokud jde o zvířata uvedená v bodě živočišná výroba - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu | 11.4.2006 - 11.4.2006 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 11.4.2006 - 28.12.2010 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, potravinářství, zemědělství a lesnictví | 11.4.2006 - 28.12.2010 |
výroba elektřiny | 7.11.2005 |
přípravné práce pro stavby | 7.11.2005 - 28.12.2010 |
silniční motorová doprava nákladní | 7.11.2005 - 28.12.2010 |
výroba textilního zboží ( kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy ) | 7.11.2005 - 28.12.2010 |
pomocné stavební práce | 19.1.2000 - 9.8.2005 |
chov sladkovodních ryb | 19.1.2000 - 11.4.2006 |
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.1.2000 - 28.12.2010 |
1. chov sladkovodních ryb | 21.9.1994 - 19.1.2000 |
2. obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.9.1994 - 19.1.2000 |
- předmětem činnosti společnosti je zejména obchod s rybami a produkty z jejich chovu včetně zahraničně obchodní činnosti, odborná přeprava ryb, plůdku a jiker, zpracování ryb a produktů z jejich chovu, chov sladkovodních ryb, hospodářské využívání rybníků a jiných vodních ploch, odborná přeprava ryb, plůdku a jiker, výroba technických zřízení, nářadí a náčiní pro hospodářskou činnost spojenou s chovem ryb a pro sportovní rybolov včetně maloobchodního i velkoobchodního prodeje, restaurační činnost, ubytovací služby a služby cestovního ruchu | 5.12.1991 - 21.9.1994 |
jednatel | Ing. Mgr. Oldřich Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 |
Adresa | Hradební 191/12, 39001 Tábor |
jednatel | Ing. Mgr. Oldřich Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2000 do 5.9.2014 |
Adresa | Hradební 191/12, Tábor |
jednatel | Ing. Oldřich Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1996 do 19.1.2000 |
Adresa | Ve svahu 1067, 14000 Praha 4 |
společník | Štičí Líheň, Spol. S R. O. |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1991 do 15.5.1996 |
Adresa | , Tábor |
jednatel společnosti | Ing. Oldřich Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1991 do 15.5.1996 |
Adresa | Jordánská 366, Tábor |
společník | Ichtex, Spol. S R. O. |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1991 do 15.5.1996 |
Adresa | , Tábor |
společník | Petrův Zdar |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.1994 do 15.5.1996 |
Adresa | Štiptoň 67, Nové Hrady |
společník | "Petruv Zdar", Spol. S R. O. |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1991 do 21.9.1994 |
Adresa | , Český Krumlov |
IČO: | 43832946 |
---|---|
Firma: | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 12. 1991 |
Sídlo: | Jordánská 366/1, Tábor 39001 |
---|
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Těžba a dobývání j. n. |
Výroba ostatních textilií |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výroba elektřiny |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty |
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní ubytování |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |