STIBOR a spol., spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STIBOR a spol., spol. s r.o. (45359890) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 65, 36301 Hájek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1992 a je stále aktivní. STIBOR a spol., spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STIBOR a spol., spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STIBOR a spol., spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2043 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45359890 | |
Jméno: | STIBOR a spol., spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.1992 |
Zapsána dne: | 27.7.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Hájek 36301, Česká republika | 7.2.2007 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 569, Habartov 35709, Česká republika | 27.7.1992 - 7.2.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž potrubních rozvodů energetických a technologických zařízení v režimu živnosti volné | 27.7.1992 |
jednatel | Petr Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2021 |
Adresa | 65, 36301 Hájek |
jednatel | Miroslav Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2022 |
Adresa | 214, 36301 Hájek |
jednatel | Miroslav Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2021 do 6.6.2022 |
Adresa | 65, 36301 Hájek |
jednatel | Miroslav Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 24.4.2021 |
Adresa | 65, 36301 Hájek |
jednatel | Petr Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2007 do 10.3.2021 |
Adresa | 65, 36301 Hájek |
Jednatel | Věra Virágová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 7.2.2007 |
Adresa | 390, Kynšperk nad Ohří |
Jednatel | Miroslav Stibor |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 10.8.2005 |
Adresa | , Háje 65 |
IČO (identifikační číslo): | 45359890 |
---|---|
Jméno: | STIBOR a spol., spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 65, Hájek 36301 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Stibor |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Stibor |
IČO: | 45359890 |
---|---|
Firma: | STIBOR a spol., spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Hájek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1992 |
Sídlo: | 65, Hájek 36301 |
---|
Výroba, přenos a rozvod elektřiny |