STEPRO, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STEPRO, spol. s r.o. (63986663) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Konvářce 2039/19, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 1995 a je stále aktivní. STEPRO, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o STEPRO, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STEPRO, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38379 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63986663 | |
Jméno: | STEPRO, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.1995 |
Zapsána dne: | 27.6.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.2.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Konvářce 2039/19, Praha 15000, Česká republika | 30.3.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Střelničná 644/37, Praha 18200, Česká republika | 27.6.1995 - 30.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.3.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví | 27.6.1995 - 30.3.2009 |
provádění bytových a občanských staveb | 27.6.1995 - 30.3.2009 |
jednatel | Ing. Jaroslav Jankovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2021 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 869/1, 17000 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Jankovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2009 do 2.8.2021 |
Adresa | U měšťanského pivovaru 869/1a, 17000 Praha |
jednatel | Ing. Dana Šašková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2008 do 30.3.2009 |
Adresa | Na Konvářce 2039/19, 15000 Praha |
jednatel | ing. Petr Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1995 do 19.9.2008 |
Adresa | Střelničná 644/37, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 63986663 |
---|---|
Jméno: | STEPRO, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na Konvářce 2039/19, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Jankovský |
---|
IČO: | 63986663 |
---|---|
Firma: | STEPRO, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 1995 |
Sídlo: | Na Konvářce 2039/19, Praha 15000 |
---|
Výstavba bytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |