STENG s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STENG s.r.o. (49619284) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komunardů 1052/3, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1993 a je stále aktivní. STENG s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o STENG s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STENG s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24198 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49619284 | |
Jméno: | STENG s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.1993 |
Zapsána dne: | 8.11.1993 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komunardů 1052/3, Praha 17000, Česká republika | 22.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Komunardů 1052/3, Praha 7 , Česká republika | 15.2.1996 - 22.1.2018 |
Adresa: | Václavské nám. 56, Praha 1 11000, Česká republika | 8.11.1993 - 15.2.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zkona. | 30.10.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 14.4.1998 |
Výrobní úpravy, montáž a servisování lakovacích a sušících uzavřených kabin určených pro povrchovou ochranu vozidel, strojů a průmyslového zboží - vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/9 Sb., o živnostenském podnikání. | 13.2.1995 |
Poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice - vyjma činností uvedených v příloze 2 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání. | 13.2.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb.o živnostenském pod- nikání a zboží tímto zákonem vyloučeného. | 8.11.1993 - 30.10.2014 |
zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje | 8.11.1993 - 30.10.2014 |
jednatel | Ing. Miroslav Laciný |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2023 |
Adresa | Zenklova 1/35, 18000 Praha |
jednatel | Ing. Miroslav Laciný |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 do 3.3.2023 |
Adresa | Františka Kadlece 2378/32, 18000 Praha |
jednatel | Ing. Miroslav Laciný |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 29.10.2016 |
Adresa | Františka Kadlece 2378/32, 18000 Praha 8 |
jednatel | Ing. Miroslav Laciný |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 18.3.2008 |
Adresa | Veverkova 25, 17000 Praha 7 |
Jednatel | Ing. Miloslav Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1998 do 18.3.2008 |
Adresa | Nemocniční 77, Aš |
jednatel | Bohuslav Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 15.2.1996 |
Adresa | Ležnická 756, Horní Slavkov |
jednatel | ing. Leoš Ledvina |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1993 do 13.2.1995 |
Adresa | Dlouhá 730, Horní Slavkov |
IČO (identifikační číslo): | 49619284 |
---|---|
Jméno: | STENG s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Komunardů 1052/3, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Miroslav Laciný |
---|
IČO: | 49619284 |
---|---|
Firma: | STENG s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1993 |
Sídlo: | Komunardů 1052/3, Praha 17000 |
---|
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |