STELLA CS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STELLA CS s.r.o. (63674998) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kopaniny 119, 51301 Semily. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 1995 a je stále aktivní. STELLA CS s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o STELLA CS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STELLA CS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 24. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 45512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63674998 | |
Jméno: | STELLA CS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.4.1995 |
Zapsána dne: | 24.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kopaniny 119, Semily 51301, Česká republika | 27.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Francouzská 465/64, Praha 10100, Česká republika | 20.10.2016 - 27.2.2020 |
Adresa: | Francouzská 64, Praha 10 , Česká republika | 24.4.1995 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 27.2.2020 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. | 27.2.2020 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 24.4.1995 - 27.2.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží, které je uvedeno v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb. a tímto zákonem vyloučeného | 24.4.1995 - 27.2.2020 |
Jednatel | Ing. Jiří Dufek |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 |
Adresa | Ivana Olbrachta 669, 51301 Semily |
Jednatel | Ing. Petra Dufková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 |
Adresa | Ivana Olbrachta 669, 51301 Semily |
jednatel | Peter Szalay |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 do 31.12.2019 |
Adresa | Nad Kuliškou 587/1, 15000 Praha |
jednatel | Peter Szalay |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 11.4.2018 |
Adresa | Francouzská 465/64, 10100 Praha |
jednatel | Peter Szalay |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 11.4.2018 |
Adresa | Francouzská 465/64, 10100 Praha |
jednatel | ing. Petr Szalay |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.1995 do 20.10.2016 |
Adresa | Francouzská 64,, Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 63674998 |
---|---|
Jméno: | STELLA CS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kopaniny 119, Semily 51301 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petra Dufková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Dufek |
IČO: | 63674998 |
---|---|
Firma: | STELLA CS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Semily |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 4. 1995 |
Sídlo: | Kopaniny 119, Semily 51301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |