STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. (49196740) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 1993 STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4350 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49196740 | |
Jméno: | STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.1993 |
Zapsána dne: | 20.9.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 155/3, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ruská 155, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 16.12.1998 - 7.12.2016 |
Adresa: | Nádražní 423, Hranice , Česká republika | 20.9.1993 - 16.12.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
řeznictví a uzenářství | 20.9.1993 |
jednatel | Constantin Gavril Stanel |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 |
Adresa | , Brasov, B-dul Grivitei 50, Bl. 16, ScB ap. 9 |
Jednatel | Constantin Gavril Stanel |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1996 do 12.1.2012 |
Adresa | , Brasov, B-dul Grivitei 50, Bl. 16, ScB ap. 9 |
Jednatel | Göran Wohlrab |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.1995 do 23.9.1996 |
Adresa | Prameny 56, Mariánské Lázně |
jednatel | JUDr. Milan Kopčák |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1993 do 10.1.1995 |
Adresa | Nádražní 423, Hranice |
IČO: | 49196740 |
---|---|
Firma: | STC-SERVICE,TRADING,CONSULTING s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 9. 1993 |
Sídlo: | Ruská 155/3, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |