STAVO PRAHA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAVO PRAHA, spol. s r.o. (47118431) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Za zastávkou 373, 11101 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 9. 1992 a je stále aktivní. STAVO PRAHA, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o STAVO PRAHA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAVO PRAHA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 9. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12608 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47118431 | |
Jméno: | STAVO PRAHA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.9.1992 |
Zapsána dne: | 18.9.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 11.6.2014 - 18.2.2015 | |
Datum uzavření smlouvy: 4.8.1992 | 18.9.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.9.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za zastávkou 373, Praha 11101, Česká republika | 19.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | U Čihadel 200/1, Praha 14300, Česká republika | 26.6.2013 - 19.2.2020 |
Adresa: | U čihadel 78, Praha 4, Točná , Česká republika | 18.9.1992 - 26.6.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Obchodní činnost-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Technické činnosti v dopravě | 19.2.2020 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.2.2020 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 26.10.2002 - 19.2.2020 |
technické činnosti v dopravě | 26.10.2002 - 19.2.2020 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 26.10.2002 - 19.2.2020 |
provádění vodorovného a svislého dopravního značení komunikací | 22.10.1997 - 26.10.2002 |
ekonomické a marketingové poradenství | 22.10.1997 - 26.10.2002 |
stavitel | 18.9.1992 - 26.10.2002 |
obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.9.1992 - 19.2.2020 |
Jednatel | Daniel Reichl |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 |
Adresa | Přátelství 210/49, 10400 Praha |
Jednatel | Marcel Podlipský |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 |
Adresa | Vačkářova 270/10, 10400 Praha |
jednatel | Jan Vojtěchovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 19.2.2020 |
Adresa | U Čihadel 200/1, 14300 Praha |
jednatel | Jan Vojtěchovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 16.6.2016 |
Adresa | U Náměstí 712, 25241 Dolní Břežany |
jednatel | Dana Somrová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 6.4.2016 |
Adresa | Pickova 1491/1, 15600 Praha |
jednatel | Václav Vojtěchovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 do 18.2.2015 |
Adresa | U Náměstí 712, 25241 Dolní Břežany |
Jednatel | Václav Vojtěchovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1992 do 26.6.2013 |
Adresa | Klánova 50/371, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 47118431 |
---|---|
Jméno: | STAVO PRAHA, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 9. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Za zastávkou 373, Praha 11101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1992 |
Přerušeno od | 27. 1. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 15. 3. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Marcel Podlipský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Daniel Reichl |
IČO: | 47118431 |
---|---|
Firma: | STAVO PRAHA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Měcholupy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 9. 1992 |
Sídlo: | Za zastávkou 373, Praha 10900 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Výstavba silnic a dálnic |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Poradenství v oblasti řízení |