STAVO-HELP, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAVO-HELP, spol. s r.o. (14800543) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 1991 STAVO-HELP, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STAVO-HELP, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAVO-HELP, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14800543 | |
Jméno: | STAVO-HELP, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.1991 |
Zapsána dne: | 21.3.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 14.1.1991 | 21.3.1991 |
Základní kapitál | 180 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř.Rudé armády 1223, Mladá Boleslav , Česká republika | 21.3.1991 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
import a export stavebních činností | 21.3.1991 |
poradenství ve stavebnictví | 21.3.1991 |
import a export stavebních materiálů | 21.3.1991 |
zprostředkování dovozu a vývozu interiérového vybavení staveb | 21.3.1991 |
koupě a prodej nemovitostí | 21.3.1991 |
Zástupce | Rudolf Kukula |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1991 |
Adresa | Šafaříkova 671, Mladá Boleslav |
Výkonný ředitel | Ing. Antonín Červený |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2015 |
Adresa | Mšenská 133, 29425 Katusice |
Výkonný ředitel | Ing. Antonín Červený |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1991 do 14.8.2015 |
Adresa | , Katusice, Mšenská 133 |
IČO: | 14800543 |
---|---|
Firma: | STAVO-HELP, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Mladá Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 1. 1991 |
Sídlo: | , |
---|
Výstavba bytových budov |