STAVMERKUR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAVMERKUR s.r.o. (25224140) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rybná 716/24, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 1998 a již ukončila svou činnost. STAVMERKUR s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o STAVMERKUR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAVMERKUR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 337594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25224140 | |
Jméno: | TC MERKURTRANS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.8.1998 |
Zapsána dne: | 17.8.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.8.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 1.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Jana Ziky 1739, Tachov 34701, Česká republika | 17.8.1998 - 1.7.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 1.7.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2020 |
hostinská činnost | 17.8.1998 - 1.7.2020 |
celní deklarace | 17.8.1998 - 1.7.2020 |
provoz veřejných sociálních zařízení | 17.8.1998 - 1.7.2020 |
jednatel | Dmytro Borka |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | Pod Svahem 1386, 34701 Tachov |
Jednatel | Pavel Záliš |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.1998 do 1.7.2020 |
Adresa | ul. Jana Ziky 1739, 34701 Tachov |
jednatel | Pavel Záliš |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2019 do 1.7.2020 |
Adresa | Na Třešňovce 2179, 34701 Tachov |
jednatel | Pavel Záliš |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2007 do 8.3.2019 |
Adresa | Jana Ziky 1739, 34701 Tachov |
Jednatel | Petr Löffelmann |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2001 do 17.9.2007 |
Adresa | Terezie Brzkové 1036/25, 31800 Plzeň |
Jednatel | Petr Löffelmann |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.1998 do 28.3.2001 |
Adresa | Revoluční 899, 33023 Nýřany |
IČO (identifikační číslo): | 25224140 |
---|---|
Jméno: | STAVMERKUR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 8. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Přerušeno od | 26. 11. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Přerušeno od | 26. 11. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 10. 10. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Záliš |
---|
IČO: | 25224140 |
---|---|
Firma: | STAVMERKUR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 8. 1998 |
Sídlo: | Rybná 716/24, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |