Stavitelství Šindler, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Stavitelství Šindler, s.r.o. (25842013) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 111, 75131 Lipník nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 1999 a je stále aktivní. Stavitelství Šindler, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Stavitelství Šindler, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Stavitelství Šindler, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25842013 | |
Jméno: | Stavitelství Šindler, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.8.1999 |
Zapsána dne: | 10.8.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 12.6.2014 - 23.11.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.8.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 111, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Lipník nad Bečvou V. - Podhoří čp. 100, Lipník nad Bečvou PSČ 751 31 , Česká republika | 10.8.1999 - 17.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 12.6.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 12.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.3.2011 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 17.3.2011 - 12.6.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 15.11.2002 - 17.3.2011 |
poskytování technických služeb | 15.11.2002 - 17.3.2011 |
silniční motorová doprava nákladní | 5.4.2000 - 17.3.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.8.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona | 10.8.1999 - 17.3.2011 |
jednatel | Dana Šindlerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 |
Adresa | 100, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Ing. Petr Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 |
Adresa | 100, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Dana Šindlerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1999 do 23.11.2016 |
Adresa | , Lipník nad Bečvou V. - Podhoří čp. 100, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 |
jednatel | Ing. Petr Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1999 do 23.11.2016 |
Adresa | , Lipník nad Bečvou V. - Podhoří čp. 100, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 |
IČO (identifikační číslo): | 25842013 |
---|---|
Jméno: | Stavitelství Šindler, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 8. 1999 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 111, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 23. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Šindler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dana Šindlerová |
IČO: | 25842013 |
---|---|
Firma: | Stavitelství Šindler, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Lipník nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 8. 1999 |
Sídlo: | 111, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Specializované stavební činnosti |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |