Stavební bytové družstvo Sedlčany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Stavební bytové družstvo Sedlčany (00037061) je Družstvo. Sídlí na adrese U Háječku 711, 26401 Sedlčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 1962 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Sedlčany má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Sedlčany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Sedlčany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 1. 1962 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCVIII 184 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00037061 | |
Jméno: | Stavební bytové družstvo Sedlčany | |
Právní forma: | Družstvo | 12.1.1962 |
Zapsána dne: | 12.1.1962 | |
Nové stanovy byly schváleny dne 10.12.1992. | 16.3.1994 | |
Usnesením shromáždění delegátů konané 28.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva, dle nichž se změny týkají vnitřních poměrů družstva. | 31.12.1991 | |
Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 6.prosince 1988 byly schváleny nové stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 13.3.1989 | |
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. | 13.3.1989 - 16.3.1994 | |
Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 18.9.79, čj. 5-299/79/101/Dr. Sp/Cv bylo podle ust. § 91 odst. 2) zák.č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jeko přejímajícím, družstvo: Stavební bytové družstvo pro okres Příbram, sídlo Červený Hrádek jako družstvo přejímané ke dni 1.1.1980. Tímto sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno. | 7.1.1980 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.4.1979 byl přijat doplněk čl. 6 schválený Středočeským krajským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 29.5.1979, č.j. 3545/31/79-Ně/Ří. | 27.6.1979 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.11.1976 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 25.4.1975, čj. 0759/8/75-Něm/Hr. | 8.12.1976 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 25.11.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B", schválené Středočeským krajs. výborem Čes. svazu byt. družstev v Praze dne 30.2.1975 čj. 379/75-105. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16.12.1975. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 23.2.1976 | |
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. | 23.2.1976 - 13.3.1989 | |
Představenstvo má 5-15 členů. | 23.2.1976 - 13.3.1989 | |
Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 12.12.1973 č.j. 306/73-dr.Sp/Cv. | 9.1.1974 | |
Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 12.12.1973, čj. 306/73-dr.Sp/Cv. byla podle ustanovení § 91 odst. 2) hosp. zák.č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jako přejímajícím, družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech se sídlem Sedlčany, okr. Příbram jako družstvo přejímané ke dni 1.1.1974. Tímto sloučením přejímané družstvo Stavební bytové družstvo zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech se sídlem Sedlčany, okr. Příbram zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno. | 9.1.1974 | |
Usnesením členské schůze ze dne 27.10.1964 byly přijaty nové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64. Ostatní změny týkají se vnitřních poměrů družstva. | 5.1.1965 | |
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. | 5.1.1965 - 23.2.1976 | |
Usnesením členské schůze ze dne 29.7.1963 byly změněny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 21.8.1963 | |
Podle změny článku 43 má představenstvo družstva 3-15 členů. | 21.8.1963 - 23.2.1976 | |
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Příbrami ze dne 16.12.1961 č.j. Výst./7148/61/Shr. | 12.1.1962 | |
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 21.8.1961 přijaty stanovy družstva. | 12.1.1962 | |
Představenstvo má 5-15 členů. | 12.1.1962 - 21.8.1963 | |
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu. | 12.1.1962 - 5.1.1965 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U háječku 711, Sedlčany , Česká republika | 16.3.1994 |
---|---|---|
Adresa: | U kulturního domu 711, Sedlčany , Česká republika | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
Adresa: | , Sedlčany , Česká republika | 12.1.1962 - 13.3.1989 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa a údržba nemovitostí | 10.4.2002 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 10.4.2002 |
Hostinská činnost. | 15.5.1995 - 17.2.2004 |
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správě a provozu bytů, které jsou ve vlastnictví členů družstva a na ostatním majetku družstva. | 16.3.1994 |
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provozem bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů a nebytových prostor. | 16.3.1994 |
Staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům. | 16.3.1994 |
Přiděluje družstevní byty vč. bytů v rodinných domcích a nebytové prostory do nájmu svým členům. | 16.3.1994 |
Provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci byt. a nebytových objektů, a to pro své členy. | 16.3.1994 |
Poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy. | 16.3.1994 |
Vodoinstalatérství (vč. topenářství). | 16.3.1994 |
Malířské a lakýrnické práce v rámci volné živnosti. | 16.3.1994 - 17.2.2004 |
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místnosti nesloužících k bydlení, | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku, a nebytových prostor | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
g) poskytování služeb v oblasti reprografických prací členům, ostatním občanům a organizacím. | 13.3.1989 - 16.3.1994 |
dopravní služby s platností do 31.12.1987 | 24.9.1986 - 13.3.1989 |
dopravní služby s platností do 31.12.1985 | 18.1.1985 - 24.9.1986 |
dopravní služby s platností do 31.12.1984 | 28.12.1983 - 18.1.1985 |
dopravní služby s platností do 31.12.1983 | 13.1.1983 - 28.12.1983 |
dopravní služby s platností do 31.12.1982 | 26.1.1982 - 13.1.1983 |
dopravní služby s platností do 31.12.1981 | 15.1.1981 - 26.1.1982 |
dopravní služby s platností do 31.12.1980 | 21.2.1980 - 15.1.1981 |
provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické organizace a pro mateřskou školu v Sedlčanech | 27.6.1979 - 13.3.1989 |
dopravní služby s platností do 31.12.1979 | 1.2.1979 - 21.2.1980 |
dopravní služby s platností do 31.12.1978 | 11.5.1978 - 1.2.1979 |
dopravní služby s platností do 31.12.1977 | 8.12.1976 - 11.5.1978 |
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. | 23.2.1976 - 13.3.1989 |
Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. | 23.2.1976 - 13.3.1989 |
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. | 23.2.1976 - 13.3.1989 |
Výstavba bytů a garáží pro členy, vestavěných a nebytových zařízení, zajišťování jejich správy a údržby, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových zařízení. | 31.12.1970 - 23.2.1976 |
. | 12.1.1962 - 31.12.1970 |
místopředseda představenstva | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2021 |
Adresa | 28. října 177, 26401 Sedlčany |
předseda představenstva | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2021 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
člen představenstva | Mgr. Libor Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Havlíčkova 670, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Mgr. Jiří Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Sadová 885, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | 147, 26252 Vysoký Chlumec |
člen představenstva | Mgr. Jiří Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2021 do 21.10.2021 |
Adresa | Sadová 885, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Mgr. Libor Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2021 do 21.10.2021 |
Adresa | Havlíčkova 670, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2021 do 21.10.2021 |
Adresa | 147, 26252 Vysoký Chlumec |
místopředseda představenstva | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.10.2021 |
Adresa | 28. října 177, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.10.2021 |
Adresa | 147, 26252 Vysoký Chlumec |
člen představenstva | Bc. Jiří Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.10.2021 |
Adresa | Sadová 885, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Mgr. Libor Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.10.2021 |
Adresa | Havlíčkova 670, 26401 Sedlčany |
předseda představenstva | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.10.2021 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
místopředseda představenstva | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | 28. října 177, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Mgr. Libor Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Havlíčkova 670, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Jiří Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | U Háječku 709, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 4.8.2016 |
Adresa | 147, 26252 Vysoký Chlumec |
předseda představenstva | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 4.8.2016 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
místopředseda představenstva | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | 28. října 177, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Mgr. Libor Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | Havlíčkova 670, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Jiří Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 4.8.2016 |
Adresa | U Háječku 709, 26401 Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 4.8.2016 |
Adresa | 147, 26252 Vysoký Chlumec |
předseda představenstva | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 4.8.2016 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
předseda představenstva | Stanislava Vokrouhlíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 20.1.2016 |
Adresa | 84, 26401 Křepenice |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2011 do 12.4.2015 |
Adresa | 3, 26401 Hrabří |
člen | Josef Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1988 do 30.7.2011 |
Adresa | 1065, Sedlčany |
místopředseda | Josef Kabíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.1994 do 30.7.2011 |
Adresa | 860, Sedlčany |
předseda | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 30.7.2011 |
Adresa | Sedlčany 689, Sedlčany |
člen představenstva | Ing. Pavel Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2003 do 30.7.2011 |
Adresa | Havlíčkova 670, Sedlčany |
člen představenstva | Hana Podlipská |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 do 30.7.2011 |
Adresa | 3, 26401 Hrabří |
člen představenstva | Vladimír Kremlička |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 12.9.2006 |
Adresa | Na Potůčku 11, Sedlčany |
člen představenstva | Zdeněk Šťovíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 13.6.2003 |
Adresa | Severní sídliště 646, Sedlčany |
člen | Marie Chvátalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1982 do 10.4.2002 |
Adresa | 28. října 178, Sedlčany |
člen | Miroslav Hroník |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 10.4.2002 |
Adresa | 1039, Sedlčany |
člen představenstva | Václav Maštalíř |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 10.4.2002 |
Adresa | Sedlčany 646, Sedlčany |
člen představenstva | Karel Vobořil |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 10.4.2002 |
Adresa | Sedlčany 671, Sedlčany |
člen představenstva | Ing. Radomír Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 10.4.2002 |
Adresa | Sedlčany 663, Sedlčany |
člen | Stanislav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 17.6.1997 |
Adresa | 662, Sedlčany |
Předseda | Antonín Hron |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 17.6.1997 |
Adresa | č. 11, Sedlčany |
člen | Josef Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.1994 do 17.6.1997 |
Adresa | 1065, Sedlčany |
Místopředseda | Vladimír Kremlička |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1975 do 16.3.1994 |
Adresa | 11-12, Sedlčany |
místopředseda | Josef Kabíček |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1984 do 16.3.1994 |
Adresa | 870, Sedlčany |
člen | Pavel Kubánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 16.3.1994 |
Adresa | č. 107, Zduchovice |
člen | Ing. Olga Volkmerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 16.3.1994 |
Adresa | 1044, Sedlčany |
člen | Jan Jačko |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1984 do 31.12.1991 |
Adresa | 975, Sedlčany |
člen | Dagmar Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1984 do 31.12.1991 |
Adresa | 48, Zvírotice |
člen | Ing. Bedřich Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1988 do 31.12.1991 |
Adresa | 1066, Sedlčany |
člen | Ing. Oldřich Pištěk |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1978 do 15.6.1988 |
Adresa | 645, Sedlčany |
člen | Lubomír Vodenka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1984 do 15.6.1988 |
Adresa | 593, Sedlčany |
člen | Pavel Píša |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 7.6.1984 |
Adresa | čp. 41, Sedlčany |
člen | Jan Jačko |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 7.6.1984 |
Adresa | 596, Sedlčany |
člen | Jiří Pištěk |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 7.6.1984 |
Adresa | 586, Sedlčany |
člen | Miloš Opočenský |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 7.6.1984 |
Adresa | č. 11, Sedlčany |
místopředseda | Josef Kabíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 7.6.1984 |
Adresa | 596, Sedlčany |
člen | MVDr. Ladislav Zámostný |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 7.6.1984 |
Adresa | 713, Sedlčany |
člen | Miroslav Klejna |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 2.6.1982 |
Adresa | 673, Sedlčany |
člen | Radoslav Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 29.5.1980 |
Adresa | 714, Sedlčany |
člen | Jiří Marek |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 29.5.1980 |
Adresa | 699, Sedlčany |
člen | Stanislav Pečený |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 27.11.1978 |
Adresa | 3, Dobrošovice |
člen | František Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.1976 do 19.6.1978 |
Adresa | 510, Sedlčany |
člen | Jiří Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 4.5.1978 |
Adresa | 662, Sedlčany |
člen | Miroslav Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 28.10.1976 |
Adresa | 684-9, Sedlčany |
člen | Pavel Chvátal |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 28.10.1976 |
Adresa | 586, Sedlčany |
člen | Josef Souček |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 28.10.1976 |
Adresa | 11-12, Sedlčany |
člen | Jaroslav Mašek |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 28.10.1976 |
Adresa | 11, Sestrouň |
člen | Alois Šneller |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 28.10.1976 |
Adresa | 11-12, Sedlčany |
Předseda | Josef Kabíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1975 do 28.10.1976 |
Adresa | 596, Sedlčany |
člen | Jan Háral |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1975 do 28.10.1976 |
Adresa | 678-683, Sedlčany |
člen | Vladimír Kremlička |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 12.5.1975 |
Adresa | 11-12, Sedlčany |
Místopředseda | Josef Kabíček |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 12.5.1975 |
Adresa | 596, Sedlčany |
Předseda | Jan Háral |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1974 do 12.5.1975 |
Adresa | 678-683, Sedlčany |
místopředseda | Jiří Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 8.8.1974 |
Adresa | Gottwaldova ul. 402, Sedlčany |
člen | Vladimír Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1967 do 8.8.1974 |
Adresa | 76, Sedlčany |
člen | František Novák |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 8.8.1974 |
Adresa | čp. 584, Sedlčany |
Předseda | Jiří Říha |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 8.8.1974 |
Adresa | čp. 626, Sedlčany |
člen | Miroslav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | U kulturního domu 661, Sedlčany |
člen | Oldřich Buriánek |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | U kulturního domu 648, Sedlčany |
člen | Pavel Pejchl |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | U kulturního domu 591, Sedlčany |
člen | Otakar Slaba |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | , Vysoký Chlumec |
člen | Jaroslav Rozvoda |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | 28.října 179, Sedlčany |
člen | Jiří Šopejstal |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1972 do 8.8.1974 |
Adresa | 525, Sedlčany |
člen | Josef Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 180, Sedlčany |
člen | MUDr. Karel Pejša |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 636, Sedlčany |
člen | Karel Lhota |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 70, Sedlčany |
člen | Antonín Janeček |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 586, Sedlčany |
člen | MUDr. Jan Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 549, Sedlčany |
člen | Jaroslav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 112, Sedlčany |
člen | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 568, Sedlčany |
člen | Jiří Stěhule |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 179, Sedlčany |
člen | Stanislav Macák |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 178, Sedlčany |
člen | Bohumil Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1970 do 1.6.1972 |
Adresa | čp. 165, Sedlčany |
člen | František Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 29.9.1970 |
Adresa | 159, Sedlčany |
člen | Vlasta Boušková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 29.9.1970 |
Adresa | č. 26, Sedlčany |
předseda | Václav Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 29.9.1970 |
Adresa | 13, Štětkovice |
člen | Jaroslav Rozvoda |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 29.9.1970 |
Adresa | , Sedlčany |
člen | Pavel Pejchl |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 29.9.1970 |
Adresa | 591, Sedlčany |
člen | Vladimír Kubricht |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1967 do 29.9.1970 |
Adresa | 186, Sedlčany |
člen | Miroslava Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.1967 do 29.9.1970 |
Adresa | 165, Sedlčany |
člen | Jiří Havlín |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1962 do 29.9.1970 |
Adresa | 79, Sedlčany |
člen | Jan Motyčík |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 1.2.1967 |
Adresa | č. 14, Vítěž |
člen | Jaroslav Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1966 do 1.2.1967 |
Adresa | 588, Sedlčany |
člen | Vladimír Roškot |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | 113, Sedlčany |
místopředseda | Vlasta Boušková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | č. 26, Sedlčany |
člen | Václav Sirotek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | 580, Sedlčany |
člen | Slavomír Bloch |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | č. 13, Dohnalova Lhota |
člen | Jaroslav Doubrava |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | 77, Sedlčany |
člen | Jiří Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | Gottwaldova ul. 402, Sedlčany |
předseda | František Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1965 do 22.9.1966 |
Adresa | 159, Sedlčany |
člen | Štěpán Hrbek |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1962 do 22.9.1966 |
Adresa | 134, Sedlčany |
předseda | Jiří Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1963 do 9.7.1965 |
Adresa | Gottwaldova ul. 402, Sedlčany |
člen | František Modlík |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1964 do 9.7.1965 |
Adresa | Sokolovská 506, Sedlčany |
člen | František Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1965 do 9.7.1965 |
Adresa | 159, Sedlčany |
člen | Vlasta Boušková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.1963 do 26.1.1965 |
Adresa | č. 26, Sedlčany |
člen | Miroslav Rejholec |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1962 do 5.1.1965 |
Adresa | 134, Sedlčany |
místopředseda | Miroslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1962 do 5.1.1965 |
Adresa | čp. 121, Dublovice |
člen | František Bursík |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.1963 do 29.9.1964 |
Adresa | č. 60, Počepice |
předseda | MUDr. Antonín Horák |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1962 do 15.5.1963 |
Adresa | 160, Sedlčany |
IČO (identifikační číslo): | 00037061 |
---|---|
Jméno: | Stavební bytové družstvo Sedlčany |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1972 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | U Háječku 711, Sedlčany 26401 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 12. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Hron |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Stanislava Vokrouhlíková |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Libor Tomášek |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Jirout |
Člen statutárního orgánu: | Hana Podlipská |
IČO: | 00037061 |
---|---|
Firma: | Stavební bytové družstvo Sedlčany |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Sedlčany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1972 |
Sídlo: | U Háječku 711, Sedlčany 26401 |
---|
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |