Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" (14450241) je Státní podnik. Sídlí na adrese Lázeňská 572, 78961 Bludov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 12. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXIV 476 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14450241 | |
Jméno: | Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik | |
Právní forma: | Státní podnik | 29.12.1990 |
Zapsána dne: | 29.12.1990 | |
Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem Ministerstva zdravotnictví vykonávajícího funkci zakladatele, ze dne 7. března 2024, č. j. MZDR 6114/2024-6/OPŘ, se státní podnik Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, IČO: 14450241, se sídlem Lázeňská 572, 789 61 Bludov, IČO 14450241 zrušuje s likvidací dnem 31. března 2024 a vstupuje do likvidace dnem 1. dubna 2024. | 15.4.2024 | |
Vymezení určeného majetku: a) veškeré nemovité věci, k nimž vzniklo Podniku právo hospodařit, b) movité věci - hmotný investiční majetek se zůstatkovou hodnotou nad 80.000,-- Kč, osobní a nákladní automobily a autobusy do 5-ti let od jejich pořízení. | 25.11.2023 | |
Na Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, se sídlem Bludov, Lázeňská 572, PSČ 789 61, IČO: 14450241, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka AXIV 476, jakožto nástupnický podnik, v důsledku fúze sloučením dle Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.10. 2023, č.j. MZDR 2212/2023-11/OPŘ, přešlo jmění zanikajícího podniku BALMED Praha, státní podnik, se sídlem Praha 6 - Lysolaje, Lysolajské údolí 15, PSČ 16500, IČO: 25125877, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 20773. Rozhodným dnem fúze je 1. únor 2023. | 25.11.2023 | |
Vymezení určeného majetku: a) veškeré nemovité věci, k nimž vzniklo Podniku právo hospodařit, b) movité věci - hmotný investiční majetek se zůstatkovou hodnotou nad 40.000,-- Kč, osobní a nákladní automobily a autobusy do 5-ti let od jejich pořízení. | 3.1.2019 - 25.11.2023 | |
Vymezení určeného majetku: a) veškerý nemovitý majetek státu v právu hospodaření státního podniku, tj. pozemky a stavby b) movitý majetek - hmotný investiční majetek se zůstatkovou hodnotou nad 15000,- Kč, osobní a nákladní automobily a autobusy do 5 let od jejich pořízení | 9.1.2009 - 3.1.2019 | |
Dozorčí rada: člen: JUDr. Miroslav Martinák r.č. 560401/1567 787 01 Šumperk, nám. Republiky 5 člen: MUDr. Libuše Krejná r.č. 445606/085 Praha 4, Jihozápadní V. člen: Eliška Osladilová r.č. 455309/426 789 61 Bludov, Lázeňská 398 | 20.4.1998 - 22.12.2001 | |
Zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.12.1990, č.j. OP-07-10.12.1990. | 29.12.1990 | |
Den vzniku: 1. ledna 1991. | 29.12.1990 |
Kmenové jmění | 15 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.2024 | |
Kmenové jmění | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.4.2007 - 24.4.2024 | |
Kmenové jmění | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.4.2007 | |
Kmenové jmění | 2 173 177 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.2001 - 11.4.2007 | |
Kmenové jmění | 7 775 521 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.1997 - 22.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lázeňská 572, Bludov 78961, Česká republika | 26.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lázeňská 572, Bludov 78961, Česká republika | 3.4.2006 - 26.9.2016 |
Adresa: | , Bludov , Česká republika | 29.12.1990 - 3.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zajišťování a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče formou lůžkové péče následné pro pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu stanoveném zakladatelem | 3.1.2019 |
Správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, vč. jejich ochrany | 3.1.2019 |
Zajišťování a poskytování zdravotních služeb, tj. zdravotní péče preventivní, léčebné, léčebně rehabilitační formou primární ambulantní péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče, v oboru rehabilitace a fyzikální lékařství, fyzioterapie. Současně se předmět podnikání vztahuje na léčebně preventivní péči se zajištěním lékařské pohotovostní služby v rozsahu praktického, resp. interního lékařství a dále Podnik poskytuje antiobezitní léčbu dětí a dospělých. | 3.1.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.1.2019 |
Hostinská činnost | 3.1.2019 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob, včetně řidiče, | 3.1.2019 |
Kosmetické služby | 3.1.2019 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.1.2019 |
poskytování léčebné ambulantní péče v oboru rehabilitace a fyzikální lékařství | 11.4.2007 - 3.1.2019 |
poskytování ambulantní péče v oboru fyzioterapie | 11.4.2007 - 3.1.2019 |
poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých a medicínských poznatků. Současně se předmět podnikání vztahuje na léčebně preventivní péči se zajištěním pohotovostní služby v rozsahu praktického, resp. interního lékařství. | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany, | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích služeb), | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
obchodní činnost v rámci lázeňské organizace, | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
hostinská činnost, | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
praní a mandlování prádla, | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
silniční motorová doprava osobní (v rozsahu stanovených podmínek), | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
silniční motorová doprava nákladní (v rozsahu stanovených podmínek). | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
Povinný předmět činnosti: zajišťování lázeňské péče pro české pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu vymezeném zakladatelem. Nově zapisovaná oprávnění k podnikání - živnostenské listy (viz příloha č. 7 Rozhodnutí). | 20.4.1998 - 3.1.2019 |
Povinný předmět činnosti: Zajišťování lázeňské péče pro československé pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu vymezeném zakladatelem | 29.12.1990 - 20.4.1998 |
Základním předmětem činnosti je poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Státní podnik dále provádí zejména: - správu a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany - poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích) - obchodní činnost v rámci lázeňské organizace. | 29.12.1990 - 20.4.1998 |
V rámci základního předmětu činnosti zabezpečovat do vydání nových právních norem pro přípravy k obraně v souladu s usnesením 1. schůze Rady obrany ČR z 31.5.1990 přípravy k obraně včetně personálního, finančního a materiálového zajištění uložených úkolů podle dosud platných norem a předpisů | 29.12.1990 - 20.4.1998 |
1. zástupce ředitele | Vendula Potěšilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2023 do 16.5.2024 |
Adresa | Erbenova 2136/9, 78701 Šumperk |
ředitel | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2018 do 15.4.2024 |
Adresa | Hájecká 342, 25303 Chýně |
1. zástupce ředitele | Michaela Kunrtová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 do 4.5.2023 |
Adresa | 88, 78901 Chromeč |
zástupce ředitele | Vendula Škvařilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2018 do 27.10.2022 |
Adresa | Erbenova 2136/9, 78701 Šumperk |
zástupce ředitele | Pavla Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 23.8.2018 |
Adresa | 795, 78803 Nový Malín |
ředitel | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2018 do 5.3.2018 |
Adresa | Hájecká 342, 25303 Chýně |
ředitel | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 21.1.2018 |
Adresa | Křivenická 407/4, 18100 Praha |
ředitel | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2013 do 26.9.2016 |
Adresa | Křivenická 407/4, 18100 Praha |
zástupce ředitele | Pavla Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 26.9.2016 |
Adresa | 795, 78803 Nový Malín |
zástupce ředitele | Ing. Rostislav Pumprla |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2012 do 4.9.2015 |
Adresa | Reissova 2456/47, 78701 Šumperk |
ředitel | Jana Dokoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2009 do 5.12.2013 |
Adresa | 71, 78962 Olšany |
zástupce ředitele | MUDr. Jiří Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2009 do 7.8.2012 |
Adresa | Balbínova 1516/22, 78701 Šumperk |
II. zástupce ředitele | MUDr. Eva Coufalová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2006 do 28.5.2009 |
Adresa | Severovýchod 504/21, 78901 Zábřeh |
ředitel | MUDr. Tomáš Vilhelm |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2006 do 9.1.2009 |
Adresa | Horova 1726/4, 78701 Šumperk |
pověřen řízením | MUDr. Jiří Riedl |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1990 do 3.4.2006 |
Adresa | Lázeňská 573, 78961 Bludov |
zástupce ředitele | Oldřich Švéda |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.1991 do 22.12.2001 |
Adresa | Za školou 743, 78961 Bludov |
IČO (identifikační číslo): | 14450241 |
---|---|
Jméno: | Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Státní podnik |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Lázeňská 572, Bludov 78961 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 8. 2013 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1997 |
Zánik oprávnění | 14. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 1996 |
IČO: | 14450241 |
---|---|
Firma: | Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik "v likvidaci" |
Právní forma: | Státní podnik |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Bludov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Veřejné podniky nefinanční |
Datum vzniku: | 1. 1. 1991 |
Sídlo: | Lázeňská 572, Bludov 78961 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ambulantní a zubní zdravotní péče |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |