Statek Suchov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Statek Suchov s.r.o. (05949661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 47, 69671 Suchov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 2017 a je stále aktivní. Statek Suchov s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Statek Suchov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Statek Suchov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98814 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05949661 | |
Jméno: | BLATNICKÉ VINAŘSTVÍ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.3.2017 |
Zapsána dne: | 23.3.2017 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 47, Suchov 69671, Česká republika | 31.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 223, Blatnice pod Svatým Antonínkem 69671, Česká republika | 30.3.2021 - 31.1.2023 |
Adresa: | 23, Blatnice pod Svatým Antonínkem 69671, Česká republika | 23.3.2017 - 30.3.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 31.1.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku | 31.1.2023 |
zemědělská výroba | 23.3.2017 - 31.1.2023 |
jednatel | Taťána Galušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2024 |
Adresa | Zemědělská 26, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Milan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 do 13.2.2024 |
Adresa | 253, 69671 Suchov |
jednatel | Kateřina Sovišová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2021 do 31.1.2023 |
Adresa | 740, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
jednatel | Albert Vyoral |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2017 do 30.3.2021 |
Adresa | Šrámkova 482, 76302 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 05949661 |
---|---|
Jméno: | Statek Suchov s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 47, Suchov 69671 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Taťána Galušková |
---|
IČO: | 05949661 |
---|---|
Firma: | Statek Suchov s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Suchov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 3. 2017 |
Sídlo: | 47, Suchov 69671 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Pěstování trvalých plodin |
Výroba potravinářských výrobků |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |