Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" (28595874) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 223, 79070 Javorník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2009 a je stále aktivní. Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44111 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28595874 | |
Jméno: | Statek Hahnberg s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.8.2009 |
Zapsána dne: | 5.8.2009 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 24. 4. 2023 č.j. 23 Cm 5/2023-44, které nabylo právní moci ve výroku I. dne 5. 5. 2023 a ve výrocích II. - V. dne 23. 5. 2023, byla společnost zrušena s likv idací a byl jmenován likvidátor. | 2.6.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 223, Javorník 79070, Česká republika | 24.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 321, Vidnava 79055, Česká republika | 5.8.2009 - 24.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2009 |
jednatel | Alan Lundwall |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 |
Adresa | 92, 79070 Javorník |
jednatel | Alan Lundwall |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 25.1.2020 |
Adresa | 53, 74787 Svatoňovice |
jednatel | Alan Čerevka |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2013 do 26.2.2015 |
Adresa | 53, 74787 Svatoňovice |
jednatel | Matouš Trubač |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 24.9.2013 |
Adresa | Růžová 271, 79055 Vidnava |
IČO (identifikační číslo): | 28595874 |
---|---|
Jméno: | Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 223, Javorník 79070 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Alan Lundwall |
---|
IČO: | 28595874 |
---|---|
Firma: | Statek Hahnberg s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Javorník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 8. 2009 |
Sídlo: | 223, Javorník 79070 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu |
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Sladkovodní akvakultura |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |