STARVAT, družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STARVAT, družstvo v likvidaci (27685179) je Družstvo. Sídlí na adrese Příkop 834/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2006 a je stále aktivní. STARVAT, družstvo v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o STARVAT, družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STARVAT, družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27685179 | |
Jméno: | STARVAT, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 21.4.2006 |
Zapsána dne: | 21.4.2006 | |
Na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.2.2020 č.j. 19 Cm 209/2019-15 bylo družstvo STARVAT, družstvo zrušeno s likvidací a ustanoven likvidátor. | 16.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 22.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.7.2009 |
balicí činnosti | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
přípravné práce pro stavby | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
specializované stavební činnosti | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
dokončovací stavební práce | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 21.4.2006 - 27.7.2009 |
předseda družstva | Julie Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
předseda družstva | Petra Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
předseda družstva | Petra Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
předseda družstva | Petra Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 do 22.11.2016 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
předseda družstva | Petra Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2013 do 16.8.2013 |
Adresa | 5. května 451/25, 14000 Praha 4 |
předseda družstva | Petra Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 14.7.2013 |
Adresa | Tř. 5. května 451/25, 14000 Praha 4 |
předseda družstva | Oleg Ponogaibo |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2009 do 15.6.2011 |
Adresa | Českolipská 2100, 41201 Litoměřice |
předseda družstva | Vasyl Yatsyuk |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2006 do 27.7.2009 |
Adresa | , Dilove, Ševčenka 30 |
IČO (identifikační číslo): | 27685179 |
---|---|
Jméno: | STARVAT, družstvo v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Julie Červenková |
---|
IČO: | 27685179 |
---|---|
Firma: | STARVAT, družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2006 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba pryžových výrobků |
Výroba plastových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Balicí činnosti |