Stars Talento FM "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Stars Talento FM "v likvidaci" (04636104) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Slunečná 1570/2, 73601 Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2015 Stars Talento FM "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Stars Talento FM "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Stars Talento FM "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 12. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 14707 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04636104 | |
Jméno: | Stars Talento FM | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 22.12.2015 |
Zapsána dne: | 22.12.2015 | |
Právní důvod zrušení spolku: Rozhodnutím členské schůze hlavního spolku ze dne 31. 1. 2022 byl pobočný spolek zrušen ke dni 1. 2. 2022 a téhož dne vstoupil do likvidace a jmenován likvidátor. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, ve lhůtě tří měsíců a dvou týdnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení ve veřejném rejstříku na adrese likvidátora. | 23.3.2022 | |
Pobočný spolek nemůže volně nakládat s majetkem spolku. Bez svolení hlavního spolku nesmí zatěžovat pobočný spolek ani hlavní spolek jakýmikoliv závazky a úvěry. Výbor pobočného spolku nesmí samostatně bez vědomí hlavního spolku žádat o dotace z veřejných rozpočtů. | 22.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slunečná 1570/2, Havířov 73601, Česká republika | 23.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 1839, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 22.12.2015 - 23.3.2022 |
Předseda | Ing. Monika Gabryšová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2022 |
Adresa | Slunečná 1570/2, 73601 Havířov |
Předseda | Veronika Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 23.3.2022 |
Adresa | Bahno-Štandl 1404, 73801 Frýdek-Místek |
Předseda | Veronika Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 2.11.2016 |
Adresa | 1. máje 1839, 73801 Frýdek-Místek |
Předseda | Veronika Marešová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 2.11.2016 |
Adresa | 1. máje 1839, 73801 Frýdek-Místek |
Předseda | Ing. Danuše Bulková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 11.8.2016 |
Adresa | Čujkovova 2726/48a, 70030 Ostrava |
Předseda | Ing. Danuše Bulková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 11.8.2016 |
Adresa | Čujkovova 2726/48a, 70030 Ostrava |
IČO: | 04636104 |
---|---|
Firma: | Stars Talento FM "v likvidaci" |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 12. 2015 |
Sídlo: | Slunečná 1570/2, Havířov 73601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |