STAREKO CZ Písek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAREKO CZ Písek s.r.o. (25159674) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 56, 39822 Ražice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1997 a je stále aktivní. STAREKO CZ Písek s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o STAREKO CZ Písek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAREKO CZ Písek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25159674 | |
Jméno: | STAREKO CZ Písek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.1997 |
Zapsána dne: | 10.3.1997 |
Základní kapitál | 1 836 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.9.2002 | |
Základní kapitál | 108 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1997 - 7.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 56, Ražice 39822, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp.56, Ražice 39822, Česká republika | 8.1.2005 - 23.9.2016 |
Adresa: | Sedláčkova 472/6, Písek 39701, Česká republika | 23.8.2000 - 8.1.2005 |
Adresa: | Šobrova 2298, Písek 39701, Česká republika | 10.3.1997 - 23.8.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.12.2019 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 5.12.2019 |
Projektová činnost ve výstavbě | 5.12.2019 |
projektová činnost při výstavbě | 8.1.2005 - 5.12.2019 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží uvedeného v příloze č. 1,2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění | 10.3.1997 - 5.12.2019 |
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 10.3.1997 - 5.12.2019 |
jednatel | Jan Kocourek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 |
Adresa | 21, 39701 Záhoří |
jednatel | Jaroslav Zach |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 |
Adresa | Jana Cimbury 150, 39701 Písek |
Jednatel | Ing. Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 5.12.2019 |
Adresa | Pražská 50, 39701 Písek |
Jednatel | Ing. Pavel Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 5.12.2019 |
Adresa | 17. listopadu 2595, 39701 Písek |
Jednatel | Ing. Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 23.9.2016 |
Adresa | Pražská 50, 39701 Písek |
Jednatel | Ing. Pavel Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 23.9.2016 |
Adresa | 17. listopadu 2595, 39701 Písek |
Jednatel | Ing. Pavel Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1997 do 25.11.2014 |
Adresa | Šobrova 2298, Písek |
Jednatel | Ing. Petr Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1997 do 25.11.2014 |
Adresa | Pražská 50, Písek |
IČO (identifikační číslo): | 25159674 |
---|---|
Jméno: | STAREKO CZ Písek s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 3. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Zach |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Kocourek |
IČO: | 25159674 |
---|---|
Firma: | STAREKO CZ Písek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Ražice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 1997 |
Sídlo: | 56, Ražice 39822 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba silnic a železnic |
Výstavba silnic a dálnic |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |