STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci (25566032) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1999 a je stále aktivní. STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34111 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25566032 | |
Jméno: | STAMOSPOL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.1999 |
Zapsána dne: | 31.5.1999 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2023, č.j. 36 Cm 243/2021-82, které nabylo právní moci dne 14. června 2023 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor. | 16.6.2023 |
Základní kapitál | 920 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.8.1999 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.1999 - 6.8.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolejní 2, Brno 61200, Česká republika | 31.5.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.11.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.5.1999 - 21.11.2011 |
Úklidové práce | 31.5.1999 - 21.11.2011 |
Zemní práce do 60 cm | 31.5.1999 - 21.11.2011 |
jednatel | Vasyl Yednak |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2011 |
Adresa | Trnkova 2785/144a, 62800 Brno |
jednatel | Ihor Korchak |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 |
Adresa | , Hermanivka |
jednatel | Mykola Hodynko |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 |
Adresa | Burkut 208a, Rachiv |
jednatel | Tetyana Bilyk |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 |
Adresa | , Pidzamočok |
jednatel | Bronislav Kornet |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2011 |
Adresa | , Tovste |
jednatel | Andriy Brylinksyy |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2011 |
Adresa | Konovalcja 12/74, Ternopil |
jednatel | Ruslan Shafyrovych |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2011 |
Adresa | , Kosiv |
jednatel | Petro Mykolyuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2000 do 21.11.2011 |
Adresa | V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova |
jednatel | Vitaliy Mazaltsev |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2001 do 21.11.2011 |
Adresa | Herčíkova 14, 61200 Brno |
jednatel | Vitaliy Mazaltsev |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.1999 do 3.12.2001 |
Adresa | Vídeňská 119, Brno |
jednatel | Petro Mykolyuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1999 do 17.4.2000 |
Adresa | , Voločysk, Nezaležnosti 1 |
IČO (identifikační číslo): | 25566032 |
---|---|
Jméno: | STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 5. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kolejní 2905/2, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Andriy Brylinksyy |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykola Hodynko |
Člen statutárního orgánu: | Ruslan Shafyrovych |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Korchak |
Člen statutárního orgánu: | Tetyana Bilyk |
Člen statutárního orgánu: | Bronislav Kornet |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Yednak |
IČO: | 25566032 |
---|---|
Firma: | STAMOSPOL, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 5. 1999 |
Sídlo: | Kolejní 2904/2, Brno 61200 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Úklidové činnosti |