STAMEV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STAMEV s.r.o. (26898896) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 2003 STAMEV s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o STAMEV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STAMEV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26898896 | |
Jméno: | STAMEV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.7.2003 |
Zapsána dne: | 18.7.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lípa č. 303, Zlín - Želechovice 76311, Česká republika | 18.7.2003 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční a motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní | 18.7.2003 |
poskytování technických služeb | 18.7.2003 |
přípravné práce pro stavby | 18.7.2003 |
specializovaný maloobchod | 18.7.2003 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 18.7.2003 |
jednatel | Zdeněk Vajďák |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 |
Adresa | 144, 76315 Neubuz |
jednatel | Alena Vajďáková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2021 |
Adresa | 144, 76315 Neubuz |
jednatel | Alena Vajďáková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2005 do 14.7.2021 |
Adresa | Neubuz 144, 76315 Slušovice |
jednatel | Zdeněk Vajďák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2005 do 2.6.2021 |
Adresa | Neubuz 144, 76315 Slušovice |
jednatel | Zdeněk Vajďák |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2003 do 30.6.2005 |
Adresa | Neubuz 80, 76315 Slušovice |
jednatel | Alena Vajďáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2003 do 30.6.2005 |
Adresa | Neubuz 80, 76315 Slušovice |
IČO: | 26898896 |
---|---|
Firma: | STAMEV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 7. 2003 |
Sídlo: | , Lípa |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |