STALEX Hořice, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STALEX Hořice, s. r. o. (45539693) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čelakovského 1457, 50801 Hořice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1992 a je stále aktivní. STALEX Hořice, s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o STALEX Hořice, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STALEX Hořice, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 16. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1849 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45539693 | |
Jméno: | STALEX Hořice, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.4.1992 |
Zapsána dne: | 16.4.1992 | |
Způsob zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou formou notářského zápisu stát. notářství v Jičíně dne 3. 4. 1992 dle zák. č. 513/91 Sb. | 16.4.1992 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2002 | |
Základní kapitál | 1 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.9.1997 - 27.11.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.4.1992 - 18.9.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 11.8.2006 |
Plnění tlakových nádob na plyny. | 18.9.1997 |
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. | 11.11.1996 |
Organizační a ekonomické poradenství (ve stavebnictví). | 16.4.1992 |
Realitní činnost. | 16.4.1992 |
Provádění průmyslových staveb. | 16.4.1992 - 11.11.1996 |
Provádění inženýrských staveb. | 16.4.1992 - 11.11.1996 |
Provádění bytových a občanských staveb. | 16.4.1992 - 11.11.1996 |
jednatel | Ing. Aleš Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Adéla Vitkovska |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Ing. Iva Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2013 do 17.10.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Ing. Iva Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2006 do 24.9.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Adéla Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2006 do 24.9.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Ing. Aleš Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2002 do 24.9.2013 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | František Šoltys |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2002 do 11.8.2006 |
Adresa | 49, 50601 Češov |
jednatel | František Šoltys |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1997 do 27.11.2002 |
Adresa | 49, 50601 Češov |
jednatel | Ing. Aleš Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1997 do 27.11.2002 |
Adresa | Máchova 101, 50801 Hořice |
jednatel | Hana Lodrová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1996 do 29.12.1997 |
Adresa | Erbenova 1774, 50801 Hořice |
jednatel | Ing. Karel Machalický |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 18.8.1995 |
Adresa | Dvořákova 281, 50601 Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 45539693 |
---|---|
Jméno: | STALEX Hořice, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Čelakovského 1457, Hořice 50801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 10. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Adéla Vitkovska |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Šedivý |
IČO: | 45539693 |
---|---|
Firma: | STALEX Hořice, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Hořice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 4. 1992 |
Sídlo: | Čelakovského 1457, Hořice 50801 |
---|
Výroba technických plynů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |