ŠSPB s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠSPB s.r.o. (27967689) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 76, 33101 Plasy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2006 a je stále aktivní. ŠSPB s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŠSPB s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠSPB s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19153 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27967689 | |
Jméno: | Školní statek Plasy - Babina, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.2006 |
Zapsána dne: | 27.11.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.7.2014 |
Základní kapitál | 4 849 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2007 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2006 - 24.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 76, Babina 33101, Česká republika | 27.11.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách | 27.11.2006 |
opravy silničních vozidel | 27.11.2006 |
mimoškolní výchova a vzdělávání | 27.11.2006 |
zámečnictví | 27.11.2006 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 27.11.2006 |
velkoobchod | 27.11.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 27.11.2006 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 27.11.2006 |
přípravné práce pro stavby | 27.11.2006 |
jednatel | Hana Tauferová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2021 |
Adresa | Xaverovská 271/11, 19700 Praha |
jednatel | Hana Tauferová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2020 do 19.8.2021 |
Adresa | Herlíkovická 1021/6, 19700 Praha |
jednatel společnosti | Ing. Josef Kordík |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 26.10.2020 |
Adresa | Družstevní 44, 38501 Vimperk |
jednatel společnosti | Ing. Josef Kordík |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2018 do 15.11.2019 |
Adresa | 45, 38486 Vacov |
jednatel | Jaroslav Smola |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2013 do 27.11.2018 |
Adresa | Inocencova 57/5, 38501 Vimperk |
jednatel | Jindřich Masner |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2007 do 12.2.2013 |
Adresa | Přítkovská 1637/19, 41501 Teplice |
jednatel | Ing. Blanka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2006 do 4.7.2007 |
Adresa | Lesní 356, 33101 Plasy |
IČO (identifikační číslo): | 27967689 |
---|---|
Jméno: | ŠSPB s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 2006 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 76, Plasy 33101 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Hana Tauferová |
---|
IČO: | 27967689 |
---|---|
Firma: | ŠSPB s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Plasy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 2006 |
Sídlo: | 76, Plasy 33101 |
---|
Smíšené hospodářství |
Lesnictví a těžba dřeva |
Sladkovodní akvakultura |
Výroba zámků a kování |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání j. n. |