SSANAR CZ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SSANAR CZ, s.r.o. (27369251) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poupětova 1339/3, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 2005 SSANAR CZ, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SSANAR CZ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SSANAR CZ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108919 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27369251 | |
Jméno: | SSANAR CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.8.2005 |
Zapsána dne: | 10.8.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poupětova 1339/3, Praha 17000, Česká republika | 25.9.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Komunardů 309/6, Praha 17000, Česká republika | 27.7.2007 - 25.9.2008 |
Adresa: | Komunardů 885/28, Praha 17000, Česká republika | 10.8.2005 - 27.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ostraha majetku a osob | 12.10.2010 - 29.2.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.10.2010 - 29.2.2016 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 28.8.2006 - 12.10.2010 |
hostinská činnost | 10.8.2005 - 29.2.2016 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
výroba potravinářských výrobků | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
realitní činnost | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
dokončovací stavební práce | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
přípravné práce pro stavby | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 10.8.2005 - 12.10.2010 |
jednatel | Jan Zecha |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2013 |
Adresa | Liptovská 971/12, 74706 Opava |
jednatel | Nataliya Dukh |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2006 do 18.1.2013 |
Adresa | Kovanecká 2112/18, 19000 Praha |
jednatel | Roman Dukh |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2006 do 4.1.2011 |
Adresa | Kovanecká 2112/18, 19000 Praha |
jednatel | Nataliya Dukh |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 28.8.2006 |
Adresa | Dělnická 202/6, 17000 Praha |
jednatel | Roman Dukh |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 28.8.2006 |
Adresa | Dělnická 202/6, 17000 Praha |
IČO: | 27369251 |
---|---|
Firma: | SSANAR CZ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 8. 2005 |
Sídlo: | Poupětova 1339/3, Praha 17000 |
---|
Bezpečnostní a pátrací činnosti |