SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. (05657539) je Spolek. Sídlí na adrese 176, 56182 Klášterec nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2017 SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11049 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05657539 | |
Jméno: | SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.2.2017 |
Zapsána dne: | 1.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 176, Klášterec nad Orlicí 56182, Česká republika | 1.2.2017 |
---|
Pokladník | Lucie Pleváková |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | 41, 56401 Klášterec nad Orlicí |
Místopředseda výboru | Radim Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2021 |
Adresa | 444, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
předseda výboru | Lucie Michaličková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 |
Adresa | 232, 56182 Klášterec nad Orlicí |
Místopředseda výboru | Radim Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 21.5.2021 |
Adresa | 176, 56182 Klášterec nad Orlicí |
Předseda výboru | Jana Břízová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 28.12.2019 |
Adresa | 18, 56401 Klášterec nad Orlicí |
IČO: | 05657539 |
---|---|
Firma: | SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 2. 2017 |
Sídlo: | 176, Klášterec nad Orlicí 56182 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |