Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ (05650542) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotkova 271/6, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2016 a je stále aktivní. Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 68717 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05650542 | |
Jméno: | Spritze pharm s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.2016 |
Zapsána dne: | 21.12.2016 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.5.2021, č.j. 28 Cm 379/2020 - 11, které nabylo právní moci dne 16.7.2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor společnosti. | 3.9.2021 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotkova 271/6, Ostrava 70300, Česká republika | 28.3.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 601/159, Ostrava 70200, Česká republika | 21.12.2016 - 28.3.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - velkoobchod a maloobchod - zprostředkováníobchodu a služeb | 21.12.2016 |
Jednatel | Aleksandar Grudić |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2020 |
Adresa | Nikole Marakovića 027 , Bělehrad, Rakovica |
Jednatel | Jakub Kamil Gowin |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2019 do 25.2.2020 |
Adresa | Osiedle Zgoda 44 , 34-300 Żywiec |
jednatel | Przemysław Dominik Kowalczyk |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 25.2.2020 |
Adresa | Rybna 9 m. 6 , 91-055 Łódź, |
jednatel | Mariusz Mieczysław Kapuściarz |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 23.12.2019 |
Adresa | , 34-472 Piekielnik 146B |
IČO (identifikační číslo): | 05650542 |
---|---|
Jméno: | Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Przemyslaw Dominik Kowalczyk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Kamil Gowin |
IČO: | 05650542 |
---|---|
Firma: | Spritze pharm s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 12. 2016 |
Sídlo: | Kotkova 271/6, Ostrava 70300 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |