Spreaders, s.r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spreaders, s.r.o. - v likvidaci (09174079) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2020 a je stále aktivní. Spreaders, s.r.o. - v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Spreaders, s.r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spreaders, s.r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 330908 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09174079 | |
Jméno: | Spreaders, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.2020 |
Zapsána dne: | 20.5.2020 | |
Společnost vstoupila do likvidace dohodou společníků ke dni 20. 06. 2024. Společnost Spreaders, s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO 091 74 079, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330908, vstoupila dne 20. 06. 2024 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován pan Jan Kříž, narozený 28.07.1987, pobytem Praha, Vysočany, Poděbradská 1026/52. Věřitelé, jiné osoby a dotčené orgány se vyzývají, aby přihlásili v souladu s § 198 odst. 1 občanského zákoníku své pohledávky, popř. jiná práva, ve lhůtě tří (3) měsíců od druhého zveřejnění tohoto oznámení. | 20.6.2024 |
Základní kapitál | 1 500 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 20.5.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2020 |
jednatel | David Kraváček |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 |
Adresa | Pod rovinou 684/8, 14000 Praha |
jednatel | Jakub Trousil |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | Letenské náměstí 152/2, 17000 Praha |
jednatel | Jan Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | Poděbradská 1026/52, 19000 Praha |
jednatel | David Kraváček |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 7.6.2023 |
Adresa | Obětí 6. května 553/2, 14000 Praha |
jednatel | Jan Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 27.10.2022 |
Adresa | Kurta Konráda 2457/8, 19000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 09174079 |
---|---|
Jméno: | Spreaders, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 5. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Trousil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Kříž |
Člen statutárního orgánu: | David Kraváček |
IČO: | 09174079 |
---|---|
Firma: | Spreaders, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2020 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní vzdělávání |