Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. (25259202) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Elektrárně 459, 53312 Chvaletice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 1996 a je stále aktivní. Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 11. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100541 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25259202 | |
Jméno: | MABA Eurobeton s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.11.1996 |
Zapsána dne: | 4.11.1996 | |
Na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 16. 10. 2019 mezi společností TIBA CHVALETICE s.r.o., se sídlem K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice, IČO: 252 59 202, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 10741, jakožto převodcem, a společností TIBA BETON CZ, s.r.o., se sídlem K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice, IČO: 083 79 793, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 44295, jakožto nabyvatelem, jejímž předmětem byl převod obchodního závodu, tak jak byl blíže definován ve smlouvě o převodu obchodního závodu, přešlo vlastnické právo k obchodnímu závodu ze společnosti TIBA CHVALETICE s.r.o. na společnost TIBA BETON CZ, s.r.o. Doklad o převodu byl dne 16. 10. 2019 založen do sbírky listin nabyvatele. | 16.10.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.9.2015 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 16. 9. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 4.11.1996 |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.9.2014 | |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.2.2011 - 5.9.2014 | |
Základní kapitál | 25 100 000 Kč | |
Splaceno | 25100000 | |
Platnost od - do | 20.2.2008 - 5.2.2011 | |
Základní kapitál | 21 100 000 Kč | |
Splaceno | 21100000 | |
Platnost od - do | 6.10.2006 - 20.2.2008 | |
Základní kapitál | 1 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.2003 - 6.10.2006 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1997 - 25.2.2003 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.1996 - 19.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čtvrť J. Hybeše 549, Veselí nad Lužnicí 39181, Česká republika | 5.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | K Elektrárně 459, Chvaletice 53312, Česká republika | 17.6.2014 - 5.9.2024 |
Adresa: | 148, Krakovany 28127, Česká republika | 22.5.2004 - 17.6.2014 |
Adresa: | 104, Osice 50326, Česká republika | 4.11.1996 - 22.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků | 22.5.2004 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.11.1996 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 4.11.1996 |
jednatel | Ing. Radek Sváček |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2019 |
Adresa | Nad Chmelnicí 639, 39181 Veselí nad Lužnicí |
jednatel | Ing. Martin Konečný MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2017 do 14.10.2019 |
Adresa | Prof. Krátkého 2156, 44001 Louny |
jednatel | Václav Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2017 do 14.10.2019 |
Adresa | Kybalova 1857, 27401 Slaný |
jednatel | Ing. Martin Konečný MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2017 do 5.11.2017 |
Adresa | Chelčického 1116, 44001 Louny |
jednatel | Ing. Radek Sváček |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2017 do 22.9.2017 |
Adresa | Nad Chmelnicí 639, 39181 Veselí nad Lužnicí |
jednatel | Ing. Stefan Ungerboeck |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2015 do 14.4.2017 |
Adresa | Hernsteinerstrasse 40 , Markt Piesting |
jednatel | Mag. Michael Wardian |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2016 do 30.6.2016 |
Adresa | Hernsteiner Strasse 142 , Berndorf |
jednatel | Jiří Novák |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2015 do 24.5.2016 |
Adresa | Na Pasekách 915, 39181 Veselí nad Lužnicí |
jednatel | Christian Nageler |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2013 do 15.12.2015 |
Adresa | Karolinger Weg 4/4 , Leibnitz |
jednatel | Jiří Novák |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2013 do 12.7.2015 |
Adresa | Za Slabých 811, 39181 Veselí nad Lužnicí |
jednatel | Ing. Pavel Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 12.4.2014 |
Adresa | Družstevní 310, 53313 Řečany nad Labem |
jednatel | Ing. Petr Svačina |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 6.11.2013 |
Adresa | Havlíčkova 471/13, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Pavel Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 17.10.2013 |
Adresa | Družstevní 310, 53313 Řečany nad Labem |
jednatel | Ing. Věra Sládková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2009 do 9.2.2013 |
Adresa | 28. října , České Budějovice |
Jednatel | Tomáš Leznar |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1999 do 11.2.2009 |
Adresa | Purkyňova 1994/74, 61200 Brno |
Jednatel | Ivo Novák |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1996 do 6.10.2006 |
Adresa | 104, 50326 Osice |
Jednatel | Kamila Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1996 do 19.11.1997 |
Adresa | Duchcovská 132/7, 40502 Děčín |
IČO (identifikační číslo): | 25259202 |
---|---|
Jméno: | Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Čtvrť J. Hybeše 549, Veselí nad Lužnicí 39181 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2023 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 10. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Sváček |
---|
IČO: | 25259202 |
---|---|
Firma: | Správa nemovitostí Kirchdorfer CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Chvaletice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 11. 1996 |
Sídlo: | K Elektrárně 459, Chvaletice 53312 |
---|
Výroba betonových výrobků pro stavební účely |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |