Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. (26174952) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 553/8, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2000 a je stále aktivní. Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 76990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26174952 | |
Jméno: | Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.5.2000 |
Zapsána dne: | 9.5.2000 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2012 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2000 - 23.4.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdrije nad 50kW | 17.8.2002 |
správa nemovitostí | 9.5.2000 |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2013 |
Adresa | Milady Horákové 547/57, 17000 Praha 7 |
jednatel | Helena Vohnoutová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2013 |
Adresa | Milady Horákové 547/57, 17000 Praha 7 |
jednatel | Jan Vohnout |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2013 |
Adresa | Milady Horákové 547/57, 17000 Praha 7 |
jednatel | Jan Vohnout |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2012 do 26.7.2013 |
Adresa | Čechova 514/13, 17000 Praha 6 |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2008 do 26.7.2013 |
Adresa | Ve Střešovičkách 1087/43D, 16000 Praha 6 |
jednatel | Helena Vohnoutová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2000 do 26.7.2013 |
Adresa | Čechova 13/514, 17000 Praha 7 |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2000 do 30.7.2008 |
Adresa | Na Petynce 122, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 26174952 |
---|---|
Jméno: | Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dobrovského 553/8, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 6. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Adolf Dejdar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Helena Vohnoutová |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jan Vohnout |
IČO: | 26174952 |
---|---|
Firma: | Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2000 |
Sídlo: | Dobrovského 553/8, Praha 17000 |
---|
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |