Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (72053119) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Koterovská 462/162, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 4. 2010 a je stále aktivní. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 737 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72053119 | |
Jméno: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 22.4.2010 |
Zapsána dne: | 22.4.2010 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 26.8.2014 - 25.8.2018 | |
Výkonem funkce ředitele byl dne 12. května 2014 pověřen Bc. Pavel Panuška, nar. 6. února 1959, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241, PSČ 334 01 | 5.7.2014 - 26.8.2014 | |
Organizace je právním nástupcem příspěvkových organizací Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Domažlice, se sídlem Domažlice, Sadová 324, PSČ 344 79, IČ 000 73 679, Správa a údržba silnic Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Kasárny 324/IV, PSČ 339 67, IČ 0 00 74 870, Správa a údržba silnic Kralovice, se sídlem Kralovice, Žatecká 732, PSČ 331 41, IČ 000 75 779, Správa a údržba silnic Rokycany, se sídlem Rokycany, Roháčova 773, PSČ 337 45, IČ 000 75 957, Správa a údržba silnic Starý Plzenec, se sídlem Starý P lzenec, Riegrova 533, PSČ 332 02, IČ 000 75 477, Správa a údržba silnic Stříbro, se sídlem Stříbro, Soběslavova 1264, PSČ 349 01, IČ 000 76 520, které se ke dni 01.01.2011 sloučily do organizace, a to na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 563/10 ze dne 09.09.2010. Sloučením tak ke dni 01.01.2011 na organizaci jako na univerzálního právního nástupce přešly v plném rozsahu všechna práva, závazky (povinnosti) a majetek slučovaných organizací a na organizaci zároveň k tomuto dni přešlo právo hospodaření s veškerým movitým a nemovitým majetkem Plzeňského kraje, který byl slučovaným organizacím předán zřizovatelem k hospodaření či který slučované organizace nabyly do vlastnictví Plzeňského kraje. | 27.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koterovská 462/162, Plzeň 32600, Česká republika | 14.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, Česká republika | 26.8.2014 - 14.2.2018 |
Adresa: | Škroupova 18, Plzeň 30613, Česká republika | 16.11.2011 - 26.8.2014 |
Adresa: | Škroupova 18, Plzeň 30100, Česká republika | 11.4.2011 - 16.11.2011 |
Generální ředitel | Ing. Miroslav Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2018 |
Adresa | Smetanova 317, 33027 Vejprnice |
osoba pověřená řízením organizace | Ing. Jiří Velíšek |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 25.8.2018 |
Adresa | 29, 34506 Černíkov |
generální ředitel | Bc. Pavel Panuška |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Chmelnicích 1241, 33401 Přeštice |
generální ředitel | Bc. Pavel Panuška |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Chmelnicích 1241, 33401 Přeštice |
generální ředitel | Ing. Stanislav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2010 do 5.7.2014 |
Adresa | Fričova 1085, 33202 Starý Plzenec |
IČO (identifikační číslo): | 72053119 |
---|---|
Jméno: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 23. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Koterovská 462/162, Plzeň 32600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 2010 |
Zánik oprávnění | 31. 10. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Doležal |
---|
IČO: | 72053119 |
---|---|
Firma: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 23. 11. 2009 |
Sídlo: | Koterovská 462/162, Plzeň 32600 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Specializované stavební činnosti |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Činnosti související s pozemní dopravou |
Ubytování |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |