"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." (60784792) je Spolek. Sídlí na adrese Karola Śliwky 783/2a, 73301 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2920 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60784792 | |
Jméno: | "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karola Śliwky 783/2A, Karviná 73301, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Martin Rumler |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 |
Adresa | Višňová 1571/2c, 73401 Karviná |
Jednatel | Ing. Jana Gavlovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | V Aleji 497/15, 73401 Karviná |
předseda | Martin Rumler |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2020 do 19.1.2024 |
Adresa | V Aleji 841/23, 73401 Karviná |
jednatel | Ing. Otakar Kotyza Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2020 do 18.3.2022 |
Adresa | U Vrtu 151/5, 73301 Karviná |
Předseda | Mgr. Jana Gilová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 29.12.2020 |
Adresa | 188, 73572 Petrovice u Karviné |
jednatel | Ing. Otakar Kotyza Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 25.4.2020 |
Adresa | Studentská 2363/16, 73401 Karviná |
jednatel | Ing. Otakar Kotyza Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 19.11.2016 |
Adresa | Studentská 2363/16, 73401 Karviná |
předseda | Bc. Monika Šimrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 19.11.2016 |
Adresa | Cihelní 2400/20, 73506 Karviná |
IČO: | 60784792 |
---|---|
Firma: | "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 8. 1994 |
Sídlo: | Karola Śliwky 783/2, Karviná 73301 |
---|
Provozování sportovních zařízení |