Sportovní klub Vlachovice, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovní klub Vlachovice, z. s. (15526259) je Spolek. Sídlí na adrese 399, 76324 Vlachovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Sportovní klub Vlachovice, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovní klub Vlachovice, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovní klub Vlachovice, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 192 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15526259 | |
Jméno: | Sportovní klub Vlachovice, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 399, Vlachovice 76324, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Marek Coufalík |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | Za Potokem 13, 76326 Pozlovice |
Jednatel | Zdeněk Kupčík |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | 104, 76321 Bohuslavice nad Vláří |
člen výkonného výboru | Jaroslav Pavlůsek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 170, 76324 Vlachovice |
člen výkonného výboru | Miroslava Zoubková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 393, 76324 Vlachovice |
člen výkonného výboru | Karel Hověžák |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 52, 76324 Vlachovice |
člen výkonného výboru | Ladislav Obadal |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 359, 76324 Vlachovice |
tajemník výkonného výboru | Ondřej Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 16, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
hospodář výkonného výboru | Zdeněk Hověžák |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 292, 76324 Vlachovice |
předseda výkonného výboru | Stanislav Kolouch |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 21.10.2022 |
Adresa | 276, 76324 Vlachovice |
IČO (identifikační číslo): | 15526259 |
---|---|
Jméno: | Sportovní klub Vlachovice, z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 1990 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 399, Vlachovice 76324 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Obadal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Hověžák |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Kolouch |
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Zoubková |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Vavrys |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Pavlůsek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Hověžák |
IČO: | 15526259 |
---|---|
Firma: | Sportovní klub Vlachovice, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Vlachovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 6. 1990 |
Sídlo: | 399, Vlachovice 76324 |
---|
Činnosti sportovních klubů |