Sportovní klub policie Holešov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovní klub policie Holešov, z.s. (47933852) je Spolek. Sídlí na adrese Zlínská 991, 76901 Holešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Sportovní klub policie Holešov, z.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Sportovní klub policie Holešov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovní klub policie Holešov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47933852 | |
Jméno: | Sportovní klub policie Holešov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zlínská 991, Holešov 76901, Česká republika | 7.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zlínská 991, Holdešov , Česká republika | 1.1.2014 - 7.4.2014 |
Předseda výkonného výboru - předseda klubu | JUDr. Vlastislav Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Havlíčkova 316, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
Místopředseda výkonného výboru - místopředseda klubu | Mgr. Daniel Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 86, 76852 Kurovice |
Člen výkonného výboru | Mgr. Antonín Nášel |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 212, 76843 Roštění |
Člen výkonného výboru | Mgr. Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Podlesí II 5612, 76005 Zlín |
Člen výkonného výboru | Mgr. Petra Podvalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 308, 76901 Přílepy |
Předseda výkonného výboru - předseda klubu | JUDr. Vlastislav Pacík |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 30.5.2024 |
Adresa | Havlíčkova 316, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
Člen výkonného výboru | Mgr. Petra Podvalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 30.5.2024 |
Adresa | 308, 76901 Přílepy |
Místopředseda výkonného výboru - místopředseda klubu | Mgr. Daniel Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 30.5.2024 |
Adresa | 86, 76852 Kurovice |
Člen výkonného výboru | Mgr. Antonín Nášel |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 30.5.2024 |
Adresa | 212, 76843 Roštění |
Člen výkonného výboru | Bc. Ondřej Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 30.5.2024 |
Adresa | Podlesí II 5612, 76005 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 47933852 |
---|---|
Jméno: | Sportovní klub policie Holešov, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 1990 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Zlínská 991, Holešov 76901 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 3. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Daniel Kolář |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Vlastislav Pacík |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petra Podvalová |
IČO: | 47933852 |
---|---|
Firma: | Sportovní klub policie Holešov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Holešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 5. 1990 |
Sídlo: | Zlínská 991, Holešov 76901 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti sportovních klubů |
Ostatní sportovní činnosti |