Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. (13643444) je Spolek. Sídlí na adrese Jaselská 2754/20, 74707 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13643444 | |
Jméno: | Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaselská 2754/20, Opava 74707, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Člen výkonného výboru | Tomáš Piskoř |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | Masarykova třída 339/32, 74601 Opava |
Místopředseda | Ing. Lumír Šebrle |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | U Švédské kaple 1315/45, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Ing. Dimitrios Partenidis |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | Edvarda Beneše 1008/26, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Jiří Hackenberg |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | Hobzíkova 1979/17, 74601 Opava |
Předseda | Ing. Jiří Složil |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | Rolnická 265/100, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Ing. Michal Kokošek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 |
Adresa | Horní 225/6, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Radim Kapler |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 do 8.12.2021 |
Adresa | Kasárenská 832/1, 74601 Opava |
Předseda výkonného výboru | Ing. Jiří Složil |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.11.2020 |
Adresa | Rolnická 265/100, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Ing. Dimitrios Partenidis |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.11.2020 |
Adresa | Edvarda Beneše 1008/26, 74705 Opava |
Místopředseda výkonného výboru | Ing. Lumír Šebrle |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.11.2020 |
Adresa | U Švédské kaple 1315/45, 74705 Opava |
Člen výkonného výboru | Jiří Hackenberg |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 21.11.2020 |
Adresa | Hobzíkova 1979/17, 74601 Opava |
Člen výkonného výboru | Radim Kapler |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 do 21.11.2020 |
Adresa | Kasárenská 832/1, 74601 Opava |
Člen výkonného výboru | Radim Kapler |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 29.2.2020 |
Adresa | Pekařská 397/48, 74601 Opava |
IČO: | 13643444 |
---|---|
Firma: | Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 8. 1991 |
Sídlo: | Jaselská 2754/20, Opava 74707 |
---|
Provozování sportovních zařízení |