Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Frýdlantská 799, 46401 Raspenava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2015 Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 5. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03987477 | |
Jméno: | Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. | |
Zapsána dne: | 5.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Frýdlantská 799, Raspenava 46401, Česká republika | 5.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Barvířská 29/10, Liberec 46007, Česká republika | 5.5.2015 - 5.11.2022 |
Člen výkonného výboru | Mgr. Josef Málek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | Frýdlantská 800, 46401 Raspenava |
Místopředseda výkonného výboru | Ing. Zdeněk Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | 3, 51263 Žernov |
Předseda výkonného výboru | Mgr. Jan Málek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | Frýdlantská 799, 46401 Raspenava |
Člen výkonného výboru | Ing. Zdeněk Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 5.11.2022 |
Adresa | 3, 51263 Žernov |
Předseda výkonného výboru | Mgr. Jan Málek |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 5.11.2022 |
Adresa | Frýdlantská 799, 46401 Raspenava |
Místopředseda výkonného výboru | Mgr. Jaromír Lebeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 5.11.2022 |
Adresa | K pastvinám 414, 47123 Zákupy |
Místopředseda výkonného výboru | Mgr. Jaromír Lebeda |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 5.5.2021 |
Adresa | K pastvinám 414, 47123 Zákupy |
IČO: | 03987477 |
---|---|
Firma: | Sportovní klub HZS Libereckého kraje, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Raspenava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 5. 2015 |
Sídlo: | Frýdlantská 799, Raspenava 46401 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |