Sportovní klub Chrast, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovní klub Chrast, z.s. (43499066) je Spolek. Sídlí na adrese U Stadionu 560, 53851 Chrast. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Sportovní klub Chrast, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovní klub Chrast, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovní klub Chrast, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 82 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43499066 | |
Jméno: | Sportovní klub Chrast, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Stadionu 560, Chrast 53851, Česká republika | 5.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Chrast u Chrudimě 53851, Česká republika | 1.1.2014 - 5.9.2015 |
předseda | David Málek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2021 |
Adresa | Šnajdrova 855, 53701 Chrudim |
Předseda | Ing. David Málek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 22.6.2021 |
Adresa | Šnajdrova 855, 53701 Chrudim |
IČO (identifikační číslo): | 43499066 |
---|---|
Jméno: | Sportovní klub Chrast, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 23. 5. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | U Stadionu 560, Chrast 53851 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 3. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 3. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Málek |
---|
IČO: | 43499066 |
---|---|
Firma: | Sportovní klub Chrast, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chrast |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 5. 1991 |
Sídlo: | U Stadionu 560, Chrast 53851 |
---|
Činnosti sportovních klubů |