Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. (26989115) je Spolek. Sídlí na adrese Pravdova 1077, 34201 Sušice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4240 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26989115 | |
Jméno: | Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pravdova 1077, Sušice 34201, Česká republika | 29.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 14, Sušice 34201, Česká republika | 1.1.2014 - 29.4.2022 |
Jednatel a pokladník | Ing. Karel Požárek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 |
Adresa | náměstí Svobody 1, 34201 Sušice |
Prezident | Karel Eger |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 |
Adresa | 110, 34201 Sušice |
Prezident | Karel Eger |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 20.1.2016 |
Adresa | Sirkařská 971, 34201 Sušice |
IČO: | 26989115 |
---|---|
Firma: | Sportovně střelecký klub Sušice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Sušice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 1. 2005 |
Sídlo: | Pravdova 1077, Sušice 34201 |
---|
Činnosti sportovních klubů |