Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. (43751342) je Spolek. Sídlí na adrese 115, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4225 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43751342 | |
Jméno: | Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 115, Čelákovice 25088, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Pokladník | MUDr. Jaroslav Viták |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 |
Adresa | Na skalkách 1323/5, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Místopředseda výboru - statutární zástupce | Mgr. Roman Jareš |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2023 |
Adresa | Rooseveltova 2040, 25088 Čelákovice |
Člen výboru | Ondřej Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Družstevní 263, 25081 Nehvizdy |
Předseda výboru - statutární zástupce | Jan Hurdálek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice |
hospodář | Zdeněk Schütz |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 |
Adresa | Na Příštipku 58, 25081 Nehvizdy |
hlavní správce střelnice | Martin Jambor |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2021 do 24.1.2023 |
Adresa | Za Stodolama 1537, 25092 Šestajovice |
pokladník | Václav Vaniš |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 5.9.2022 |
Adresa | Zahradní 1456/14, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Předseda výboru - statutární zástupce | Pavel Burian |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 8.7.2021 |
Adresa | Zárubova 1742, 25088 Čelákovice |
hlavní správce střelnice | Martin Jambor |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 10.3.2021 |
Adresa | Za Stodolama 1537, 25092 Šestajovice |
místopředseda | Bc. Michal Gecko |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 do 10.3.2021 |
Adresa | Poděbradova 122/17, 28922 Lysá nad Labem |
předseda | Ing. Pavel Dadák |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 do 16.4.2020 |
Adresa | J. Nerudy 682/10, 25088 Čelákovice |
místopředseda | Ing. Pavel Dadák |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 5.4.2017 |
Adresa | J. Nerudy 682/10, 25088 Čelákovice |
předseda | Pavel Burian |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 5.4.2017 |
Adresa | Zárubova 1742, 25088 Čelákovice |
hospodář | Zdeněk Schütz |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2015 do 20.7.2016 |
Adresa | J. A. Komenského 1648, 25088 Čelákovice |
IČO (identifikační číslo): | 43751342 |
---|---|
Jméno: | Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 22. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 115, Čelákovice 25088 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2012 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Burian |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Jambor |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Schütz |
Člen statutárního orgánu: | Václav Vaniš |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Michal Gecko |
IČO: | 43751342 |
---|---|
Firma: | Sportovně střelecký klub Čelákovice z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 4. 1992 |
Sídlo: | 115, Čelákovice 25088 |
---|
Činnosti sportovních klubů |