Sport a pobyt v přírodě, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sport a pobyt v přírodě, spolek (45332665) je Spolek. Sídlí na adrese třída Vojtěcha Rojíka 112/45, 31200 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sport a pobyt v přírodě, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sport a pobyt v přírodě, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sport a pobyt v přírodě, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45332665 | |
Jméno: | Sport a pobyt v přírodě, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída Vojtěcha Rojíka 112/45, Plzeň 31200, Česká republika | 27.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Svatojirská 216/16, Plzeň 31200, Česká republika | 1.1.2014 - 27.11.2021 |
Místopředseda | Petr Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2023 |
Adresa | Tlučenská kolonie 661, 33026 Tlučná |
Člen | Jiří Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | 167, 34022 Dešenice |
Člen | Hana Hejnová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Dvořákova 1215/8, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Jiří Tuma |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Žižkova 2323/61, 30100 Plzeň |
Předseda | Zdeněk Decker |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | třída Vojtěcha Rojíka 112/45, 31200 Plzeň |
Místopředseda | Petr Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 do 16.6.2023 |
Adresa | Krejčíkova 2099/1, 32600 Plzeň |
Člen | Hana Hejnová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2017 do 16.11.2022 |
Adresa | Dvořákova 1215/8, 30100 Plzeň |
Místopředseda | Zdeněk Decker |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2017 do 16.11.2022 |
Adresa | třída Vojtěcha Rojíka 112/45, 31200 Plzeň |
Člen | Jindřich Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2017 do 16.11.2022 |
Adresa | Dvořákova 1715/27, 30100 Plzeň |
Předseda | Jiří Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2017 do 16.11.2022 |
Adresa | 167, 34022 Dešenice |
Člen | Petr Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 16.11.2022 |
Adresa | Krejčíkova 2099/1, 32600 Plzeň |
Člen | Petr Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2020 do 5.5.2021 |
Adresa | Máchova 458/25, 12000 Praha |
Člen | Petr Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2017 do 7.11.2020 |
Adresa | Krejčíkova 2099/1, 32600 Plzeň |
Místopředseda | Milan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | U Lesa 200/13, 31800 Plzeň |
Předseda | Jiří Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | 167, 34022 Dešenice |
Místopředseda | Jindřich Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | Dvořákova 1715/27, 30100 Plzeň |
Místopředseda | Milan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | U Lesa 200/13, 31800 Plzeň |
Místopředseda | Jindřich Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | Dvořákova 1715/27, 30100 Plzeň |
Předseda | Jiří Linhart |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2017 do 23.11.2017 |
Adresa | 167, 34022 Dešenice |
IČO: | 45332665 |
---|---|
Firma: | Sport a pobyt v přírodě, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | třída Vojtěcha Rojíka 112/45, Plzeň 31200 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |