SPOMADO, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOMADO, s.r.o. (49359002) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U krčské vodárny 950/51, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1993 SPOMADO, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOMADO, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOMADO, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20142 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49359002 | |
Jméno: | SPOMADO, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.5.1993 |
Zapsána dne: | 6.5.1993 |
Základní kapitál | 561 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.1995 | |
Základní kapitál | 528 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.5.1993 - 20.9.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Krčské vodárny 950/51, Praha 4 , Česká republika | 6.5.1993 |
---|---|---|
Adresa: | U Krčské vodárny 950/91, Praha 4 , Česká republika | 6.5.1993 - 6.5.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nájem bytů a nebytových prostor | 6.5.1993 |
jednatel | Ing. Jaroslav Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Na Karlově 83, 25601 Benešov |
jednatel | Ing. Jaroslav Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2011 do 23.9.2016 |
Adresa | Na Karlově 83, 25601 Benešov |
jednatel | Olga Machuldova |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1998 do 1.12.2011 |
Adresa | U Krčské vodárny 950/51, Praha 4 |
jednatel | Miroslav Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2008 do 1.12.2011 |
Adresa | U Krčské vodárny 949/49, 14000 Praha 4 |
jednatel | Petr Hnětkovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.1997 do 22.11.2006 |
Adresa | Labská 270/16, Praha 4 |
Jednatel | RNDr. Drahoslav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 26.2.2004 |
Adresa | U Krčské vodárny 950/51, Praha 4 |
jednatel | Tomáš Nikl |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.1997 do 10.6.1998 |
Adresa | U Krčské vodárny 951/53, Praha 4 |
jednatel | Zuzana Junková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1995 do 19.9.1997 |
Adresa | U Krčské vodárny 951/53, Praha 4 |
jednatel | Jaroslav Mach |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 20.9.1995 |
Adresa | U Krčské vodárny 949/49, Praha 4 |
jednatel | RNDr. Drahoslav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 6.5.1993 |
Adresa | U Krčské vodárny 950/91, Praha 4 |
IČO: | 49359002 |
---|---|
Firma: | SPOMADO, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 1993 |
Sídlo: | U krčské vodárny 950/51, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |