SPOMA.com s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOMA.com s. r. o. (03111156) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fügnerova 812/2, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2014 a je stále aktivní. SPOMA.com s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SPOMA.com s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOMA.com s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 6. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34340 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03111156 | |
Jméno: | SPOMA.com s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.2014 |
Zapsána dne: | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerova 812/2, Děčín 40502, Česká republika | 23.6.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2014 |
jednatel | Tomáš Matys |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 |
Adresa | Kyjovská 350/81, 40746 Krásná Lípa |
jednatel | Jitka Matysová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 |
Adresa | Čajkovského 2514/16, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Jitka Matysová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 do 11.10.2019 |
Adresa | Na Stráni 545/40, 40502 Děčín |
jednatel | Tomáš Matys |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 do 9.10.2019 |
Adresa | Na Stráni 545/40, 40502 Děčín |
IČO (identifikační číslo): | 03111156 |
---|---|
Jméno: | SPOMA.com s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Fügnerova 812/2, Děčín 40502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Matys |
---|
IČO: | 03111156 |
---|---|
Firma: | SPOMA.com s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 2014 |
Sídlo: | Fügnerova 812/2, Děčín 40502 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |