Spolek Zeměsouznění má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek Zeměsouznění (06729517) je Spolek. Sídlí na adrese Názovská 3253/4, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2018 Spolek Zeměsouznění má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek Zeměsouznění nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek Zeměsouznění na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 69738 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06729517 | |
Jméno: | Spolek Zeměsouznění | |
Právní forma: | Spolek | 26.1.2018 |
Zapsána dne: | 26.1.2018 | |
Kromě hlavní činnosti uvedené ve stanovách výše může spolek provádět i činnosti vedlejší, přispívající do rozpočtu spolku. O těchto činnostech rozhoduje Velký kruh. | 26.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Názovská 3253/4, Praha 10000, Česká republika | 12.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Augustinova 2080/19, Praha 14800, Česká republika | 28.12.2019 - 12.4.2023 |
Adresa: | Bachova 1587/14, Praha 14900, Česká republika | 26.1.2018 - 28.12.2019 |
Člen statutárního orgánu Rada kruhu | Andrej Mikulka |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | V Dolečku 241, 25210 Černolice |
Člen Rady kruhu | Leo Crlík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 |
Adresa | Na Hrázi 2, 25228 Třebotov |
Člen statutárního orgánu Rada kruhu | Magdaléna Parajková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | Jinonická 694/7, 15000 Praha |
Člen statutárního orgánu Rada kruhu | Jana Lédlová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 do 12.4.2023 |
Adresa | Kpt. Stránského 958/41, 19800 Praha |
Člen Rady kruhu | Ing. Jan Aksamít |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 12.4.2023 |
Adresa | Za Stodolou 576, 25231 Všenory |
Člen Rady kruhu | Ing. Lenka Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 8.6.2022 |
Adresa | Augustinova 2080/19, 14800 Praha |
Člen Rady kruhu | Ing. Lenka Milenovská |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 18.6.2020 |
Adresa | Augustinova 2080/19, 14800 Praha |
Člen Rady kruhu | Ján Gazda |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 28.12.2019 |
Adresa | Sloupecká 9, 25206 Měchenice |
Člen Rady kruhu | Andrej Mikulka |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 28.12.2019 |
Adresa | Bachova 1587/14, 14900 Praha |
Člen Rady kruhu | Eva Gitschinská |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 28.12.2019 |
Adresa | Bachova 1587/14, 14900 Praha |
IČO: | 06729517 |
---|---|
Firma: | Spolek Zeměsouznění |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 1. 2018 |
Sídlo: | Názovská 3253/4, Praha 10000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |