Spolek výtvarných umělců Vysočiny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Stavbařů 5525/1, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek výtvarných umělců Vysočiny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek výtvarných umělců Vysočiny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek výtvarných umělců Vysočiny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 242 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00546321 | |
Jméno: | Spolek výtvarných umělců Vysočiny, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stavbařů 5525/1, Jihlava 58601, Česká republika | 9.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Stavbařů 3753/26, Jihlava 58601, Česká republika | 8.8.2015 - 9.2.2024 |
Adresa: | Havlíčkova 2331/111, Jihlava 58601, Česká republika | 1.1.2014 - 8.8.2015 |
předseda | Pavel Bezděčka |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2024 |
Adresa | Havířská 1007/13, 58601 Jihlava |
Předseda rady | Pavel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2023 do 9.2.2024 |
Adresa | 58, 58601 Jihlava |
Místopředseda rady | Petr Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 9.2.2024 |
Adresa | Husovo náměstí 32, 58813 Polná |
Člen rady | Pavel Bezděčka |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 9.2.2024 |
Adresa | Havířská 1007/13, 58601 Jihlava |
Člen rady | Alice Waisserová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 9.2.2024 |
Adresa | Stavbařů 5525/1, 58601 Jihlava |
Člen rady | Petr Klukan |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 9.2.2024 |
Adresa | 152, 58841 Vyskytná nad Jihlavou |
Předseda rady | Pavel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 5.8.2023 |
Adresa | Stavbařů 3753/26, 58601 Jihlava |
Člen rady | Alice Waisserová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 21.2.2019 |
Adresa | Stavbařů 5525/1, 58601 Jihlava |
Člen rady | František Dőrfl |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | Brněnská 46/19, 58601 Jihlava |
Předseda rady | Pavel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | Stavbařů 3753/26, 58601 Jihlava |
Místopředseda rady | Petr Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | Husovo náměstí 32, 58813 Polná |
Člen rady | Petr Klukan |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 21.2.2019 |
Adresa | 152, 58841 Vyskytná nad Jihlavou |
Člen rady | Alice Waisserová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 4.6.2016 |
Adresa | Brněnská 598/30, 58601 Jihlava |
Člen rady | Petr Klukan |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 11.11.2015 |
Adresa | 152, 58841 Vyskytná nad Jihlavou |
IČO: | 00546321 |
---|---|
Firma: | Spolek výtvarných umělců Vysočiny |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 7. 1990 |
Sídlo: | Stavbařů 5525/1, Jihlava 58601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |