Spolek vlastníků Lesní, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek vlastníků Lesní, z.s. (22837744) je Spolek. Sídlí na adrese Lesní 373, 37007 Roudné. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek vlastníků Lesní, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek vlastníků Lesní, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek vlastníků Lesní, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22837744 | |
Jméno: | Spolek vlastníků Lesní, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lesní 373, Roudné 37007, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
místopředseda výboru | Mgr. Michal Rybák |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Lesní 385, 37007 Roudné |
předseda výboru | Zdeněk Maloň |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2021 |
Adresa | Lesní 373, 37007 Roudné |
člen výboru | Mgr. Zbyněk Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2021 |
Adresa | Lesní 387, 37007 Roudné |
místopředseda výboru | Mgr. Michal Rybák |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2021 do 1.11.2023 |
Adresa | V. Volfa 1337/37, 37005 České Budějovice |
člen výboru | Eva Petrovičová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 2.10.2021 |
Adresa | Lesní 387, 37007 Roudné |
místopředseda výboru | Mgr. Michal Rybák |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 2.10.2021 |
Adresa | Lesní 385, 37007 Roudné |
předseda výboru | Zdeněk Maloň |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 2.10.2021 |
Adresa | Lesní 373, 37007 Roudné |
IČO: | 22837744 |
---|---|
Firma: | Spolek vlastníků Lesní, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Roudné |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 8. 2009 |
Sídlo: | Lesní 373, Roudné 37007 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |