Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" (26640295) je Spolek. Sídlí na adrese Keplerova 315/7, 40007 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4842 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26640295 | |
Jméno: | Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Rozhodnutím Rady rodičů ze dne 13. 11. 2023 vstoupil spolek do likvidace a byl jmenován likvidátor Mgr. Iva Dvořáková, nar. 17. 10. 1975, bytem Křemýž 21, 415 01 Ohníč. Právní důvod zrušení spolku - ukončení činnosti k 13. 11. 2023. Likvidátor vyzývá věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy u zápisu spolku Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova, IČO 266 40 295, sídlem bytem Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem ve spolkovém rejstříku, a to cestou datové schránky spolku, nebo písemně na adrese likvidátora. | 17.8.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 12.7.2014 - 20.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Keplerova 315/7, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
PŘEDSEDA VÝBORU | Mgr. Iva Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | 21, 41501 Ohníč |
ČLEN VÝBORU | Olga Šiklová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | Fučíkova 1358/13, 41901 Duchcov |
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU | Venuše Haisová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | Přemyslovců 614/2, 40007 Ústí nad Labem |
ČLEN VÝBORU | Olga Šiklová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 4.9.2024 |
Adresa | 12, 41145 Lovečkovice |
Předseda výboru | Silvie Mastíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2017 do 20.5.2020 |
Adresa | Švabinského 253/9, 40003 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Zdeňka Hroníková |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.5.2020 |
Adresa | Konečná 872/1, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Zora Vazačová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 do 20.5.2020 |
Adresa | Rabasova 3196/2, 40011 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Zdeňka Bergerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2017 do 7.9.2017 |
Adresa | Konečná 872/1, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jitka Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 do 3.8.2017 |
Adresa | Jeseninova 1254/5, 40003 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Jana Moudrá |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 do 3.8.2017 |
Adresa | Topolová 1132/9, 40003 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jitka Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | Jeseninova 1254/5, 40003 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Erika Lahovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | Bratří Čapků 659/13, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru a hospodář | Martina Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2015 do 1.3.2016 |
Adresa | Kollárova 226/2, 40003 Ústí nad Labem |
Předseda výboru a hospodář | Martina Volemanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2014 do 2.12.2015 |
Adresa | Tyršova 300/4, 40004 Trmice |
IČO: | 26640295 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, Vzdělávací středisko Keplerova "v likvidaci" |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 9. 2003 |
Sídlo: | Keplerova 315/7, Ústí nad Labem 40007 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |