Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. (26630265) je Spolek. Sídlí na adrese 71, 74774 Holasovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5967 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26630265 | |
Jméno: | Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 71, Holasovice 74774, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Petra Glogovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 |
Adresa | 32, 74774 Holasovice |
Místopředseda | Mgr. Vladimíra Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 |
Adresa | 21, 74774 Holasovice |
Pokladník | Saskia Cahlíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2017 |
Adresa | 2, 74774 Holasovice |
Místopředseda | Vladimíra Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 5.11.2019 |
Adresa | 21, 74774 Holasovice |
Předseda | Lucie Agelová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 5.11.2019 |
Adresa | 110, 74774 Holasovice |
Pokladník | Lucie Krpcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 28.10.2017 |
Adresa | 126, 74774 Holasovice |
Pokladník | Lucie Krpcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 28.10.2017 |
Adresa | 126, 74774 Holasovice |
IČO: | 26630265 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů při MŠ v Loděnici, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Holasovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 5. 2003 |
Sídlo: | 71, Holasovice 74774 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |